Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Romuald Peiser (bis 30.06.2001) | 03.08.1979 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Kleine (bis 30.06.2003) | 28.12.1977 | ||||
Nico Reckert (bis 20.06.2002) | 09.09.1981 | ||||
Carsten Baumann (bis 30.06.2000) | 28.07.1974 | ||||
Peter Lérant (bis 30.06.2000) | 30.01.1977 | ||||
Konrad Czarnetzki (bis 30.06.2000) | 15.11.1966 | ||||
Boris Živković (bis 31.12.1998) | 15.11.1975 | ||||
Klaudiusz Gawol (bis 10.11.1998) | 30.09.1977 | ||||
Marc Spanier (bis 31.08.1998) | 15.06.1973 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hüzeyfe Dogan (bis 30.06.2003) | 01.01.1981 | ||||
Thorsten Wittek (bis 31.12.2001) | 31.12.1976 | ||||
André van der Zander (bis 30.06.2000) | 24.10.1975 | ||||
Simon Fahner (bis 30.06.2000) | 21.04.1979 | ||||
Christoph Chylla (bis 30.06.2000) | 06.05.1976 | ||||
Ergin Yücetas (bis 31.12.1999) | 25.12.1978 | ||||
Andre Gumprecht (bis 30.06.1999) | 26.12.1974 | ||||
Andreas Gensler (bis 30.06.1999) | 13.08.1979 | ||||
Abu Njie (bis 30.06.1999) | 13.10.1973 | ||||
Andreas Voss (bis 31.12.1998) | 27.02.1979 | ||||
Sturm | |||||
Markus Daun (bis 31.12.2001) | 10.09.1980 | ||||
Ersin Demir (bis 30.06.2000) | 08.12.1977 | ||||
Marcel Podszus (bis 30.06.2000) | 20.08.1976 | ||||
Delain Sasa (ab 01.01.1999) (bis 31.12.1999) | 09.03.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1998 15:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |