Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Michael Stahl (bis 30.06.2002) | 09.12.1959 | ||||
Trainer | |||||
Michael Skibbe (bis 07.02.2000) | 04.08.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Uwe Neuhaus (bis 30.06.2004) | 26.11.1959 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jens Lehmann (ab 01.01.1999) (bis 22.07.2003) | 10.11.1969 | |||
1 | Stefan Klos (bis 31.12.1998) | 16.08.1971 | |||
12 | Wolfgang de Beer (bis 30.06.2001) | 02.01.1964 | |||
Abwehr | |||||
Júlio César (ab 20.11.1998) (bis 31.12.1998) | 08.03.1963 | ||||
3 | René Schneider (bis 30.06.1999) | 01.02.1973 | |||
5 | Jürgen Kohler (bis 30.06.2002) | 06.10.1965 | |||
7 | Stefan Reuter (bis 30.06.2004) | 16.10.1966 | |||
15 | Alfred Nijhuis (bis 30.06.2001) | 23.03.1966 | |||
17 | Dédé (bis 30.06.2011) | 18.04.1978 | |||
19 | Thomas Hengen (bis 30.06.1999) | 22.09.1974 | |||
27 | Wolfgang Feiersinger (bis 30.06.2000) | 30.01.1965 | |||
32 | Manfred Binz (bis 30.06.1999) | 22.09.1965 | |||
33 | Karsten Baumann (bis 30.06.2000) | 14.10.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Knut Reinhardt (bis 31.12.1998) | 27.04.1968 | |||
4 | Miroslav Stević (ab 01.01.1999) (bis 30.06.2002) | 07.01.1970 | |||
4 | Steffen Freund (bis 08.01.1999) | 19.01.1970 | |||
8 | Christian Nerlinger (bis 30.06.2001) | 21.03.1973 | |||
10 | Andreas Möller (bis 30.06.2000) | 02.09.1967 | |||
18 | Lars Ricken (bis 31.12.2007) | 10.07.1976 | |||
20 | Thomas Häßler (bis 30.06.1999) | 30.05.1966 | |||
26 | Frank Riethmann (bis 30.06.1999) | 09.12.1975 | |||
29 | Wladimir But (bis 30.06.2000) | 07.09.1977 | |||
Sturm | |||||
Scott Booth (bis 13.11.1998) | 16.12.1971 | ||||
9 | Stéphane Chapuisat (bis 30.06.1999) | 28.06.1969 | |||
11 | Heiko Herrlich (bis 30.06.2004) | 03.12.1971 | |||
13 | Bashiru Gambo (bis 30.06.1999) | 24.09.1978 | |||
14 | Sergej Barbarez (bis 30.06.2000) | 17.09.1971 | |||
21 | Christian Timm (bis 30.06.1999) | 27.02.1979 | |||
22 | Ibrahim Tanko (bis 31.03.2001) | 25.07.1977 | |||
30 | Bachirou Salou (bis 30.06.1999) | 15.09.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28.08.1998 18:00 Uhr |
1 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.09.1998 20:30 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.10.1998 19:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |