Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christoph Franke (bis 07.09.2000) | 20.12.1944 | ||||
Torwart | |||||
1 | Antonio Ananijew (bis 30.06.2001) | 08.05.1965 | |||
12 | Daniel Fröhlich (bis 30.06.2001) | 13.08.1972 | |||
Abwehr | |||||
Jano Hennig (bis 30.06.1999) | 19.08.1972 | ||||
Torsten Bittermann (bis 30.06.1999) | 03.02.1968 | ||||
2 | Jan Schmidt (bis 31.12.1999) | 08.02.1971 | |||
3 | Thomas Laudeley (bis 30.06.2001) | 18.11.1966 | |||
11 | Ulf Mehlhorn (bis 30.06.2005) | 21.06.1968 | |||
19 | Marco Franke (bis 30.06.2001) | 20.01.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
Sven Köhler (bis 30.06.2001) | 24.02.1966 | ||||
Tino Wächtler (bis 30.06.1999) | 20.09.1974 | ||||
André Krasselt (bis 30.06.1999) | 08.03.1976 | ||||
4 | Lutz Wienhold (bis 30.06.2000) | 15.09.1965 | |||
6 | Alexander Tetzner (bis 30.06.2001) | 23.08.1974 | |||
9 | Jörg Schmidt (bis 31.12.1999) | 20.12.1970 | |||
10 | Kay-Uwe Jendrossek (bis 30.06.1999) | 25.10.1971 | |||
13 | Hendrik Liebers (bis 30.06.1999) | 18.12.1975 | |||
15 | Jens König (bis 30.06.2000) | 07.03.1965 | |||
Sturm | |||||
Hrvoje Erceg (bis 30.06.1999) | 06.08.1975 | ||||
8 | Mirko Ullmann (bis 30.06.2000) | 12.06.1975 | |||
14 | Ronny Kujat (bis 30.06.2001) | 05.08.1974 | |||
16 | Danilo Kunze (bis 30.06.2000) | 29.06.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1998 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |