Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Gelsdorf (ab 08.12.1998) (bis 30.06.1999) | 19.01.1953 | ||||
Dieter Brei (ab 17.09.1998) (bis 07.12.1998) | 30.09.1950 | ||||
Volker Graul (ab 08.09.1998) (bis 16.09.1998) | 18.06.1952 | ||||
Hannes Linßen (bis 07.09.1998) | 28.09.1949 | ||||
Torwart | |||||
Michael Kraft (bis 30.06.1999) | 23.04.1966 | ||||
1 | Adam Matysek (bis 05.08.1998) | 01.09.1968 | |||
25 | Dirk Langerbein (bis 31.08.1999) | 09.09.1971 | |||
Abwehr | |||||
Josip Rasic (bis 30.06.2000) | 12.10.1978 | ||||
Tomasz Kos (ab 01.01.1999) (bis 30.06.1999) | 04.04.1974 | ||||
Arne Friedrich (bis 30.06.1999) | 29.05.1979 | ||||
Thijs Waterink (bis 30.06.1999) | 26.12.1968 | ||||
3 | Rob Reekers (bis 30.06.2000) | 07.05.1966 | |||
4 | Dirk Konerding (bis 30.06.2005) | 27.02.1969 | |||
5 | Jens Tschiedel (bis 30.06.1999) | 05.08.1968 | |||
8 | Christian Meyer (bis 31.12.1999) | 24.12.1968 | |||
11 | Willi Landgraf (bis 30.06.1999) | 29.08.1968 | |||
12 | Marian Hodulik (bis 30.06.1999) | 26.11.1979 | |||
13 | Janosch Dziwior (bis 30.06.1999) | 19.09.1974 | |||
15 | Kemal Halat (bis 30.06.1999) | 05.07.1971 | |||
Mittelfeld | |||||
Darlington Omodiagbe (ab 01.01.1999) (bis 30.06.1999) | 02.07.1978 | ||||
Thomas Möller (bis 31.12.1998) | 12.07.1967 | ||||
6 | Dirk Flock (bis 18.08.1998) | 23.05.1972 | |||
10 | Uwe Weidemann (bis 30.06.1999) | 14.06.1963 | |||
14 | Wojchiech Choroba (bis 31.08.1999) | 03.05.1966 | |||
16 | Frank Scharpenberg (bis 31.12.1999) | 30.11.1971 | |||
17 | Ralf Lewe (bis 30.06.2000) | 13.05.1969 | |||
22 | Giuseppe Canale (bis 30.06.1999) | 17.03.1977 | |||
23 | Mike Schürmann (bis 30.06.1999) | 25.08.1972 | |||
Sturm | |||||
Risto Bozinov (ab 01.08.1998) (bis 30.06.2000) | 10.04.1969 | ||||
Alexander Löbe (bis 31.12.1998) | 13.11.1972 | ||||
9 | Robert Szopa (bis 30.06.1999) | 28.04.1972 | |||
18 | Horst Elberfeld (bis 30.07.1999) | 18.09.1974 | |||
19 | Amaechi Ottiji (bis 30.06.1999) | 28.12.1969 | |||
20 | David Wagner (bis 30.06.1999) | 19.10.1971 | |||
21 | Daniel Stendel (bis 30.06.1999) | 04.04.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28.08.1998 17:30 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |