Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willi Reimann (ab 01.02.1999) (bis 14.03.2000) | 24.12.1949 | ||||
Gerhard Kleppinger (bis 31.01.1999) | 01.03.1958 | ||||
Torwart | |||||
Frank Dröge (bis 30.06.1999) | 08.05.1979 | ||||
1 | Klaus Thomforde (bis 30.06.2000) | 01.12.1962 | |||
23 | Carsten Wehlmann (bis 30.06.2000) | 27.06.1972 | |||
Abwehr | |||||
2 | André Trulsen (bis 30.06.2002) | 28.05.1965 | |||
8 | Stephan Hanke (bis 30.06.2000) | 19.10.1972 | |||
19 | Piotr Staczek (bis 30.06.2001) | 13.09.1978 | |||
21 | Holger Stanislawski (bis 30.06.2004) | 26.09.1969 | |||
26 | Torsten Chmielewski (bis 30.06.1999) | 21.01.1968 | |||
27 | Steffen Karl (bis 30.06.2000) | 03.02.1970 | |||
33 | Markus Ahlf (bis 30.06.1999) | 28.11.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Christian Rahn (bis 30.06.2002) | 15.06.1979 | |||
3 | Dirk Wolf (bis 30.06.2000) | 04.08.1972 | |||
5 | Dirk Dammann (bis 30.06.1999) | 14.08.1967 | |||
6 | Markus Lotter (bis 30.06.2003) | 28.09.1970 | |||
10 | Tim Gutberlet (bis 30.06.1999) | 23.08.1971 | |||
15 | Zlatan Bajramović (bis 30.06.2002) | 12.08.1979 | |||
16 | Thomas Meggle (bis 30.06.1999) | 22.02.1975 | |||
20 | Thomas Seeliger (bis 30.06.1999) | 20.09.1966 | |||
22 | Thomas Puschmann (bis 30.06.1999) | 28.03.1973 | |||
Sturm | |||||
7 | Michael Mason (bis 30.06.1999) | 28.06.1971 | |||
9 | Marcus Marin (bis 30.06.2000) | 13.12.1966 | |||
11 | Juri Sawitschew (bis 30.06.1999) | 19.02.1965 | |||
13 | Oskar Drobne (bis 30.06.1999) | 06.02.1975 | |||
14 | Artur Maxhuni (bis 30.06.1999) | 27.10.1972 | |||
17 | Ivan Klasnić (bis 30.06.2001) | 29.01.1980 | |||
18 | Cem Karaca (bis 30.06.2000) | 08.05.1976 | |||
19 | Dragan Stevanovic (bis 30.06.1999) | 16.08.1971 | |||
19 | Kai Dittmer (bis 31.12.1998) | 31.10.1974 | |||
25 | Matthias Scherz (bis 30.06.1999) | 14.12.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1998 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.09.1998 19:30 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |