Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dixie Dörner (bis 30.06.1999) | 25.01.1951 | ||||
Co-Trainer | |||||
Konrad Weise (bis 30.06.1999) | 17.08.1951 | ||||
Torwart | |||||
Robert Reschke (bis 30.06.2000) | 23.10.1975 | ||||
1 | René Groß (bis 30.06.1999) | 03.07.1967 | |||
Abwehr | |||||
André Barylla (bis 30.06.2000) | 31.10.1967 | ||||
Peter Keller (bis 30.06.2000) | 22.06.1961 | ||||
Holm Pinder (bis 31.12.1999) | 21.03.1971 | ||||
Frank Nierlich (bis 31.08.1999) | 11.05.1972 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ondrej Daňko (bis 30.06.2002) | 02.06.1971 | ||||
Torsten Viertel (bis 30.06.2000) | 16.09.1966 | ||||
René Beuchel (bis 15.01.2000) | 31.07.1973 | ||||
Torsten Ziegner (bis 31.12.1999) | 09.11.1977 | ||||
André Schuster (bis 30.06.1999) | 29.09.1975 | ||||
Marcus Wieland (bis 30.06.1999) | 29.08.1974 | ||||
Heiko Cramer (bis 30.06.1999) | 30.07.1971 | ||||
Jens Feix (bis 30.06.1999) | 15.03.1971 | ||||
Alexander Besser (bis 30.06.1999) | 11.10.1977 | ||||
Sturm | |||||
Andreas Hoppe (bis 31.12.1999) | 20.04.1976 | ||||
Rocco Milde (bis 30.06.1999) | 08.06.1969 | ||||
Veselin Popović (bis 30.06.1999) | 01.07.1975 | ||||
Dwayne De Rosario (bis 31.12.1998) | 15.05.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1998 15:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |