Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Gadinger (bis 27.03.2012) | 06.07.1956 | ||||
Trainer | |||||
Rainer Ulrich (ab 26.08.1998) (bis 15.10.1999) | 04.06.1949 | ||||
Jörg Berger (bis 26.08.1998) | 13.10.1944 | ||||
Torwart | |||||
1 | Simon Jentzsch (bis 30.06.2000) | 04.05.1976 | |||
21 | Holger Gehrke (bis 30.06.1999) | 22.08.1960 | |||
25 | Martin Fischer (bis 30.06.2001) | 17.12.1969 | |||
27 | Thomas Hillenbrand (bis 30.06.2000) | 10.10.1979 | |||
Abwehr | |||||
Srdjan Mladinić (ab 01.08.1998) (bis 30.06.2000) | 26.08.1969 | ||||
2 | Thomas Ritter (bis 30.06.1999) | 10.10.1967 | |||
3 | Burkhard Reich (bis 30.06.1999) | 01.12.1964 | |||
4 | Christian Kritzer (bis 30.06.2000) | 09.02.1977 | |||
4 | Raphael Krauß (bis 30.06.1999) | 25.06.1973 | |||
5 | Michael Molata (bis 30.06.1999) | 10.02.1973 | |||
6 | Guido Buchwald (bis 30.06.1999) | 24.01.1961 | |||
17 | Gunther Metz (bis 30.06.1999) | 08.08.1967 | |||
23 | Michael Wittwer (bis 30.06.2000) | 18.02.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Rainer Scharinger (bis 30.06.1999) | 04.03.1967 | ||||
Andreas Zeyer (bis 31.12.1998) | 09.06.1968 | ||||
7 | Marc Kienle (bis 30.06.2000) | 22.10.1972 | |||
10 | Marc Arnold (bis 30.06.2000) | 19.09.1970 | |||
10 | Martín Vázquez (bis 30.06.1999) | 25.09.1965 | |||
12 | Danny Schwarz (bis 30.06.1999) | 11.05.1975 | |||
13 | Jens Bäumer (bis 30.06.2000) | 09.08.1978 | |||
16 | Gunther Schepens (bis 30.06.1999) | 04.05.1973 | |||
19 | Darko Jozinovic (bis 30.06.2000) | 15.08.1970 | |||
24 | Timo Haas (bis 30.06.1999) | 08.02.1974 | |||
25 | Jochen Hörner (bis 30.06.1999) | 18.05.1976 | |||
26 | Christian Fährmann (bis 30.06.1999) | 05.10.1975 | |||
Sturm | |||||
Christian Stumpf (bis 31.12.1998) | 24.12.1966 | ||||
11 | Christian Wück (bis 30.06.1999) | 09.06.1973 | |||
11 | Radosław Gilewicz (bis 31.12.1998) | 08.05.1971 | |||
14 | Rainer Krieg (bis 30.06.1999) | 02.02.1968 | |||
15 | Rolf-Christel Guié-Mien (bis 30.06.1999) | 28.10.1977 | |||
22 | Sven Eller (bis 30.06.1999) | 24.09.1979 | |||
24 | Stefan Meissner (bis 30.06.1999) | 08.03.1973 | |||
33 | David Zitelli (bis 31.12.1998) | 30.10.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28.08.1998 18:00 Uhr |
3 : 4 |
Schema Vergleich |