Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Jürgen Boysen (bis 24.10.1999) | 30.05.1957 | ||||
Torwart | |||||
Thorsten Rohrbach (bis 30.06.2000) | 20.09.1976 | ||||
Andreas Clauß (bis 30.06.1999) | 13.01.1969 | ||||
1 | René Keffel (bis 30.06.2003) | 14.01.1968 | |||
Abwehr | |||||
Dietmar Roth (bis 30.06.2001) | 16.09.1963 | ||||
Michael Köpper (bis 30.06.2001) | 17.11.1966 | ||||
Dubravko Kolinger (bis 31.10.2000) | 29.11.1975 | ||||
Steven Kessler (bis 30.06.2000) | 13.12.1974 | ||||
5 | Lars Meyer (bis 30.06.2002) | 14.05.1974 | |||
5 | Stefan Dolzer (bis 30.06.2001) | 24.07.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
Günther Maier (bis 30.06.2002) | 26.08.1973 | ||||
Stefan Ertl (bis 30.06.2001) | 21.04.1969 | ||||
Tom Stohn (bis 30.06.2001) | 21.12.1968 | ||||
Kai-Uwe Giersch (bis 30.06.2000) | 08.04.1975 | ||||
Michael Hartmann (bis 30.06.2000) | 06.12.1971 | ||||
Bernd Gramminger (bis 30.06.2000) | 08.07.1966 | ||||
Thomas Winter (bis 30.06.1999) | 22.09.1967 | ||||
Frank Kastner (bis 30.06.1999) | 29.11.1969 | ||||
6 | Patrick Dama (bis 30.06.2001) | 05.04.1974 | |||
10 | Oliver Speth (bis 30.06.2002) | 03.08.1976 | |||
11 | Stefan Simon (bis 31.12.2000) | 18.06.1969 | |||
14 | Necip Incesu (bis 31.12.1999) | 17.01.1978 | |||
Sturm | |||||
Oliver Roth (bis 30.06.2000) | 30.01.1968 | ||||
Dirk Vollmar (bis 31.12.1999) | 04.04.1972 | ||||
Paul Koutsoliakos (bis 30.06.1999) | 03.07.1966 | ||||
Samuel Taubmann (bis 30.06.1999) | 18.02.1977 | ||||
Horst Russ (bis 30.06.1999) | 13.10.1976 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28.08.1998 19:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |