Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Grunenberg (bis 30.06.1999) | 02.11.1955 | ||||
Torwart | |||||
René Finger (bis 30.06.1999) | 24.06.1979 | ||||
Sascha Czysewski (bis 30.06.1999) | 16.06.1975 | ||||
Abwehr | |||||
Matthias Kopp (bis 03.03.2003) | 25.10.1973 | ||||
Oliver Fahrentholz (bis 31.12.2002) | 18.10.1975 | ||||
Lars Dießel (bis 30.06.2002) | 13.10.1973 | ||||
Alexander Füting (bis 30.06.2000) | 02.10.1970 | ||||
8 | Johannes Felsenberg (bis 30.06.2012) | 28.09.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
Sebastian Preuß (bis 28.06.2001) | 19.09.1973 | ||||
Carsten Gebell (bis 30.06.1999) | 05.11.1973 | ||||
Vittorio Mattera-Iacono (bis 30.06.1999) | 19.08.1979 | ||||
Sturm | |||||
Arepaade Empere (bis 30.06.2012) | 12.02.1976 | ||||
Stefan Rieger (bis 31.01.2003) | 17.11.1968 | ||||
Steven Pereira (bis 30.06.2000) | 31.05.1972 | ||||
Alexander Seeger (bis 11.02.2000) | 30.11.1979 | ||||
Tamer Dogan (bis 31.12.1999) | 20.05.1979 | ||||
Orhan Yumaksan (bis 30.06.1999) | 03.11.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1998 18:30 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |