Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ingo Peter (bis 30.06.2003) | 23.10.1951 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Kellermann (bis 31.12.2000) | 24.09.1968 | ||||
Michal Baláž (bis 31.12.1999) | 28.08.1970 | ||||
Abwehr | |||||
Afrim Kuci (bis 30.06.2000) | 19.05.1970 | ||||
Maik Wolf (bis 30.06.2000) | 23.01.1973 | ||||
Thomas Scherzer (bis 30.06.2000) | 27.07.1972 | ||||
Vladimir Hyza (bis 30.06.1999) | 11.09.1969 | ||||
19 | Frank Germann (bis 30.06.2001) | 26.08.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Zorislav Jonjić (bis 30.06.2001) | 01.12.1967 | ||||
Uwe Klein (bis 31.12.2000) | 11.01.1970 | ||||
Darius Scholtysik (bis 30.06.2000) | 04.08.1966 | ||||
Jürgen Margref (bis 30.06.2000) | 06.01.1969 | ||||
Dieter Schönberger (bis 30.06.2000) | 15.11.1972 | ||||
Dennis Frey (bis 30.06.1999) | 09.12.1975 | ||||
Andreas Krämer (bis 30.06.1999) | 21.08.1971 | ||||
Rouven Brandt (bis 30.06.1999) | 23.07.1976 | ||||
Olivier Niére (bis 30.06.1999) | 12.05.1975 | ||||
8 | Asif Saric (bis 30.06.2001) | 15.01.1965 | |||
10 | Romas Cirba (bis 30.06.2003) | 04.03.1969 | |||
18 | Andreas Nauroth (bis 30.06.2008) | 26.02.1976 | |||
Sturm | |||||
Raffael Tonello (bis 31.12.2000) | 14.06.1974 | ||||
Miroslav Ziga (bis 30.06.1999) | 04.09.1973 | ||||
Oleh Holowan (bis 31.08.1998) | 21.09.1971 | ||||
23 | Martin Willmann (bis 30.06.2002) | 01.11.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1998 15:30 Uhr |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.09.1998 16:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.11.1998 14:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.12.1998 13:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |