Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rainer Persike (ab 01.01.1999) (bis 31.12.1999) | 19.07.1947 | ||||
Mirko Votava (bis 30.06.1999) | 25.04.1956 | ||||
Torwart | |||||
Stefan Hülswitt (bis 30.06.1999) | 13.08.1970 | ||||
1 | Simon Henzler (bis 30.06.2000) | 01.12.1976 | |||
Abwehr | |||||
Jean Tsoumou-Madza (bis 30.06.1999) | 31.01.1975 | ||||
3 | Timo Uster (bis 30.06.2000) | 22.10.1974 | |||
5 | Bernd Deters (bis 30.06.2000) | 18.08.1961 | |||
22 | Eckhard Vorholt (bis 30.06.2000) | 18.10.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Manfred Schulte (bis 30.06.2000) | 26.09.1966 | ||||
Michael Kruskopf (bis 30.06.2000) | 18.06.1977 | ||||
Robert Rosiński (bis 31.07.1999) | 30.08.1975 | ||||
Guido Spork (bis 30.06.1999) | 03.01.1975 | ||||
Lasse Ottesen (bis 30.06.1999) | 19.01.1973 | ||||
2 | Matthias Keller (bis 30.06.2000) | 20.11.1974 | |||
10 | Marko Myyry (bis 30.06.2000) | 15.11.1967 | |||
18 | Metin Tüfekci (bis 30.06.2000) | 17.10.1979 | |||
20 | Ferydoon Zandi (bis 30.06.2000) | 26.04.1979 | |||
Sturm | |||||
Josef Ivanovic (bis 30.06.1999) | 05.12.1973 | ||||
Sead Mehic (bis 30.06.1999) | 08.04.1975 | ||||
Damir Bujan (bis 30.06.1999) | 29.03.1966 | ||||
Robert Thoben (bis 30.06.1999) | 17.11.1963 | ||||
Cem Efe (bis 30.06.1999) | 09.06.1978 | ||||
9 | Jürgen Degen (ab 01.01.1999) (bis 30.06.2000) | 07.11.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1998 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |