Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Rapolder (bis 12.11.2001) | 29.05.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Eugen Hach (bis 30.06.1999) | 19.09.1960 | ||||
Torwart | |||||
Stephan Straub (bis 30.06.2000) | 25.01.1971 | ||||
Michael Rechner (bis 30.06.1999) | 27.05.1980 | ||||
1 | Marius Todericiu (bis 30.06.2000) | 17.06.1970 | |||
Abwehr | |||||
Thomas Herz (bis 30.06.2001) | 10.02.1976 | ||||
Maik Unfricht (bis 30.06.2000) | 13.11.1979 | ||||
Márcio Borges (bis 30.06.1999) | 20.01.1973 | ||||
Dennis Mackert (bis 31.12.1998) | 03.04.1977 | ||||
Carlinhos Paulista (bis 31.12.1998) | 05.12.1974 | ||||
2 | Lamine Cissé (bis 30.06.2002) | 12.12.1971 | |||
3 | Rüdiger Rehm (bis 30.06.2001) | 22.11.1978 | |||
5 | Vilmar Santos Barbosa (bis 14.01.2003) | 07.01.1968 | |||
6 | Dariusz Pasieka (bis 30.06.2002) | 03.08.1965 | |||
17 | Ronny Ernst (ab 16.11.1998) (bis 30.06.2000) | 07.05.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
Thomas Franck (bis 30.06.2000) | 24.02.1971 | ||||
Mallam Yahaya (bis 30.06.2000) | 31.12.1974 | ||||
Kachaber Katscharawa (ab 01.01.1999) (bis 30.06.2000) | 19.06.1966 | ||||
Iwo Georgiew (bis 30.06.1999) | 12.05.1972 | ||||
Milenko Vukčević (bis 30.06.1999) | 14.09.1966 | ||||
Robert Ratkowski (bis 30.06.1999) | 03.08.1975 | ||||
Andjelko Urošević (bis 31.12.1998) | 01.04.1968 | ||||
18 | Werner Protzel (bis 30.06.2001) | 05.10.1973 | |||
Sturm | |||||
Atilla Birlik (bis 30.06.1999) | 27.11.1977 | ||||
Carsten Lakies (ab 01.01.1999) (bis 30.06.1999) | 08.01.1971 | ||||
Waffi Douaydari (bis 30.06.1999) | 10.11.1978 | ||||
Sascha Koch (bis 30.06.1999) | 15.03.1978 | ||||
Theo Georgiadis (bis 30.06.1999) | 18.08.1974 | ||||
Jörg Kirsten (bis 30.06.1999) | 18.10.1967 | ||||
7 | Ning Zhou (bis 30.06.2000) | 02.04.1974 | |||
9 | Sascha Licht (bis 30.06.2003) | 27.09.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1998 15:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |