Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Schaaf (bis 09.05.1999) | 30.04.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Wolter (bis 30.06.2000) | 04.10.1963 | ||||
Torwart | |||||
Pascal Borel (bis 30.06.2005) | 26.09.1978 | ||||
Jens Jaschob (bis 31.12.1998) | 19.01.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Matthias Plump (bis 31.12.1999) | 30.11.1978 | ||||
Razundara Tjikuzu (bis 30.06.1999) | 12.12.1979 | ||||
Jens Lellek (bis 30.06.1999) | 31.01.1968 | ||||
Günter Brandstätter (bis 30.06.1999) | 29.07.1976 | ||||
5 | Björn Schierenbeck (ab 01.01.1999) (bis 30.06.2008) | 12.07.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
Paul Stalteri (bis 30.06.2000) | 18.10.1977 | ||||
Timo Schultz (bis 30.06.2000) | 26.08.1977 | ||||
Tim Steidten (bis 30.06.2000) | 27.04.1979 | ||||
Uwe Harttgen (bis 31.12.1999) | 06.07.1964 | ||||
Alexander Nouri (bis 31.07.1999) | 20.08.1979 | ||||
Christoph Dabrowski (bis 30.06.1999) | 01.07.1978 | ||||
Thomas Penshorn (bis 30.06.1999) | 27.08.1977 | ||||
Thomas Wolter (bis 31.12.1998) | 04.10.1963 | ||||
16 | Danny Fütterer (bis 30.06.2005) | 28.08.1975 | |||
Sturm | |||||
Sergey Zimin (bis 30.06.2001) | 24.05.1980 | ||||
Sebastian Wojcik (bis 30.06.2000) | 07.11.1978 | ||||
Dennis van Dijk (bis 30.06.1999) | 30.04.1975 | ||||
Frank Kiesel (bis 30.06.1999) | 26.08.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1998 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |