Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Erkenbrecher (bis 16.11.2000) | 14.11.1954 | ||||
Torwart | |||||
Raphael Schäfer (bis 30.06.2001) | 30.01.1979 | ||||
Frank Böse (bis 30.06.2001) | 14.02.1969 | ||||
Abwehr | |||||
Wilken Harf (bis 30.06.2001) | 02.09.1975 | ||||
Romas Mazeikis (bis 30.06.2000) | 28.04.1964 | ||||
Marko Riegel (bis 30.06.2000) | 04.09.1974 | ||||
Sven Tramm (bis 31.12.1999) | 02.10.1978 | ||||
Bernd Heemsoth (bis 30.06.1999) | 10.10.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jan-Uwe Gundel (bis 30.06.2002) | 31.08.1971 | ||||
Markus Kullig (bis 30.06.2001) | 04.11.1974 | ||||
Ramazan Yildirim (bis 30.06.2001) | 07.09.1975 | ||||
Holger Wehlage (bis 30.06.1999) | 03.07.1976 | ||||
Dirk Bremser (bis 30.06.1999) | 01.10.1965 | ||||
Oliver Schweißing (bis 30.06.1999) | 03.03.1971 | ||||
18 | Darko Novacic (bis 30.06.2000) | 19.08.1978 | |||
Sturm | |||||
Oliver Hirschlein (bis 30.06.2000) | 20.10.1970 | ||||
Mike Möllensiep (bis 31.12.1999) | 28.11.1975 | ||||
Antoine Mbassa-Kone (bis 31.12.1998) | 16.01.1975 | ||||
9 | Daniel Bärwolf (bis 30.06.2007) | 13.05.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.08.1998 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |