Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Toppmöller (bis 30.06.1999) | 12.08.1951 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Heinemann (bis 20.09.2009) | 08.01.1965 | ||||
Ralf Zumdick (bis 31.12.1999) | 10.05.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Maik Kischko (bis 30.06.1999) | 07.07.1966 | |||
21 | Thomas Ernst (bis 31.12.2000) | 23.12.1967 | |||
31 | Stefan Wächter (bis 30.06.2000) | 20.04.1978 | |||
Abwehr | |||||
3 | Torsten Kracht (bis 30.06.1999) | 04.10.1967 | |||
5 | Tomasz Wałdoch (bis 30.06.1999) | 10.05.1971 | |||
6 | Samir Toplak (bis 30.06.1999) | 23.04.1970 | |||
19 | Axel Sundermann (bis 30.06.1999) | 23.01.1968 | |||
20 | Alen Petrović (bis 30.06.1999) | 05.11.1969 | |||
22 | Thomas Reis (bis 30.06.1999) | 04.10.1973 | |||
23 | Mirko Dickhaut (bis 30.06.2001) | 11.01.1971 | |||
25 | Frank Fahrenhorst (bis 30.06.2002) | 24.09.1977 | |||
28 | Michael Bemben (bis 30.06.1999) | 28.01.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Thomas Stickroth (bis 30.06.1999) | 13.04.1965 | |||
7 | Kai Michalke (bis 30.06.1999) | 05.04.1976 | |||
8 | Peter Peschel (bis 30.06.1999) | 26.01.1972 | |||
10 | Maurizio Gaudino (bis 30.06.1999) | 12.12.1966 | |||
12 | Yıldıray Baştürk (bis 30.06.1999) | 24.12.1978 | |||
13 | Norbert Hofmann (bis 30.06.1999) | 01.01.1972 | |||
14 | Emir Džafić (bis 30.06.1999) | 08.09.1972 | |||
15 | Andreas Zeyer (ab 01.01.1999) (bis 30.06.1999) | 09.06.1968 | |||
17 | Olaf Schreiber (bis 30.06.1999) | 12.09.1969 | |||
20 | Björn Joppe (bis 30.06.2000) | 13.12.1978 | |||
26 | Sebastian Schindzielorz (bis 30.06.1999) | 21.01.1979 | |||
31 | Jan Majewski (bis 30.06.1999) | 27.11.1973 | |||
32 | Viorel Ion (bis 30.06.1999) | 02.11.1967 | |||
33 | Mehdi Mahdavikia (ab 01.01.1999) (bis 30.06.1999) | 24.07.1977 | |||
Sturm | |||||
Jacek Ratajczak (bis 30.06.2000) | 10.07.1973 | ||||
9 | Zdravko Drinčić (bis 30.06.1999) | 01.05.1972 | |||
11 | Stefan Kuntz (bis 30.06.1999) | 30.10.1962 | |||
18 | Delron Buckley (bis 30.06.1999) | 07.12.1977 | |||
24 | Nesat Gülünoglu (bis 30.06.1999) | 04.01.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.1998 15:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.09.1998 19:30 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.10.1998 19:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |