Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Toppmöller (bis 29.11.2000) | 12.08.1951 | ||||
Co-Trainer | |||||
Werner Melzer (bis 29.11.2000) | 02.05.1954 | ||||
Torwart | |||||
1 | Peter Eich (bis 30.06.2001) | 18.06.1963 | |||
12 | Harald Ebertz (bis 30.06.2001) | 18.05.1967 | |||
Abwehr | |||||
Carsten Birk (bis 30.06.2000) | 01.10.1977 | ||||
Jens Gerlach (bis 30.06.2000) | 03.07.1970 | ||||
Andreas Fellhauer (bis 30.06.2000) | 16.09.1971 | ||||
Torsten Wruck (bis 30.06.2000) | 02.07.1969 | ||||
Matthias Hohmann (bis 30.06.2000) | 11.02.1972 | ||||
Matthias Sellmann (bis 30.06.2000) | 16.01.1973 | ||||
3 | Anthony Tiéku (bis 30.06.2001) | 16.03.1974 | |||
14 | Martin Molz (bis 30.06.2001) | 22.12.1971 | |||
15 | Adiele Echendu (bis 30.06.2002) | 17.11.1978 | |||
16 | Raphael Susic (bis 30.06.2002) | 21.05.1968 | |||
Mittelfeld | |||||
Dino Toppmöller (bis 31.12.2000) | 23.11.1980 | ||||
Olivier Caillas (bis 30.06.2000) | 02.12.1977 | ||||
Jean-Philippe Séchet (bis 30.06.2000) | 15.07.1965 | ||||
Kirill Varaksin (bis 30.06.2000) | 03.08.1974 | ||||
Franz Weber (bis 31.12.1999) | 25.05.1965 | ||||
Thorsten Flick (bis 30.09.1999) | 22.08.1976 | ||||
Slaven Stanic (bis 31.08.1999) | 23.08.1974 | ||||
13 | Karsten Hutwelker (bis 30.06.2001) | 27.08.1971 | |||
17 | Norbert Hofmann (bis 30.06.2002) | 01.01.1972 | |||
24 | Anatoli Muschinka (bis 30.06.2003) | 19.08.1970 | |||
26 | Stephen Musa (bis 30.06.2002) | 06.09.1974 | |||
Sturm | |||||
Andras Tölcseres (bis 30.06.2000) | 28.11.1974 | ||||
Michael Petri (bis 30.06.2000) | 23.11.1977 | ||||
Branko Zibert (bis 30.06.2000) | 14.07.1968 | ||||
Martin Kuschew (bis 30.06.2000) | 25.08.1973 | ||||
8 | Sambo Choji (bis 30.06.2002) | 13.03.1977 | |||
21 | Andreas Haas (bis 30.06.2003) | 20.04.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 09.08.1999 18:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |