Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Gerland (bis 16.10.2000) | 04.06.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Geideck (bis 11.02.2007) | 02.04.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marc Ziegler (bis 30.06.2000) | 13.06.1976 | |||
1 | Georg Koch (bis 11.01.2000) | 03.02.1972 | |||
22 | Zdenko Miletić (bis 15.02.2002) | 23.04.1968 | |||
30 | Frederik Gößling (bis 30.06.2000) | 22.09.1977 | |||
Abwehr | |||||
2 | Jacky Peeters (bis 30.06.2000) | 13.12.1969 | |||
6 | Thomas Stratos (bis 30.06.2000) | 09.10.1966 | |||
13 | Thijs Waterink (bis 30.06.2000) | 26.12.1968 | |||
14 | Márcio Borges (bis 30.06.2000) | 20.01.1973 | |||
16 | Thomas Gansauge (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2001) | 04.06.1970 | |||
16 | Christian Saba (bis 30.06.2000) | 29.12.1978 | |||
18 | Alexander Klitzpera (bis 30.06.2000) | 19.10.1977 | |||
19 | Roberto Straal (bis 30.06.2001) | 19.12.1966 | |||
23 | Christian Alder (bis 30.06.2000) | 03.09.1978 | |||
29 | Karsten Bremke (bis 30.06.2000) | 25.06.1971 | |||
31 | Marcell Fensch (bis 30.06.2000) | 23.08.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Silvio Meißner (bis 30.06.2000) | 19.01.1973 | |||
5 | André Hofschneider (bis 30.06.2000) | 10.06.1970 | |||
7 | Jörg Böhme (bis 30.06.2000) | 22.01.1974 | |||
8 | Ronald Maul (bis 30.06.2000) | 13.02.1973 | |||
10 | Markus Weissenberger (ab 01.08.1999) (bis 30.06.2001) | 08.03.1975 | |||
11 | Michael Sternkopf (bis 30.06.2000) | 21.04.1970 | |||
12 | René Rydlewicz (bis 30.06.2000) | 18.07.1973 | |||
17 | Bartosz Partyka (bis 30.06.2002) | 02.04.1981 | |||
21 | Baya Baya (bis 30.06.2000) | 28.10.1978 | |||
25 | Jörg Bode (bis 30.06.2000) | 22.08.1969 | |||
26 | Lukas Kwasniok (bis 30.06.2000) | 12.06.1981 | |||
26 | Karim Bagheri (bis 15.01.2000) | 20.02.1974 | |||
Sturm | |||||
9 | Bruno Labbadia (bis 30.06.2001) | 08.02.1966 | |||
20 | Dirk van der Ven (bis 27.01.2003) | 01.03.1970 | |||
24 | Berkant Göktan (bis 30.06.2000) | 12.12.1980 | |||
27 | Artur Wichniarek (ab 01.11.1999) (bis 30.06.2000) | 28.02.1977 | |||
28 | Josef Ivanovic (bis 31.12.1999) | 05.12.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1999 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.10.1999 19:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.12.1999 19:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |