Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Michael Stahl (bis 30.06.2002) | 09.12.1959 | ||||
Trainer | |||||
Udo Lattek (ab 14.04.2000) (bis 30.06.2000) | 16.01.1935 | ||||
Bernd Krauss (ab 08.02.2000) (bis 13.04.2000) | 08.05.1957 | ||||
Michael Skibbe (bis 07.02.2000) | 04.08.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Uwe Neuhaus (bis 30.06.2004) | 26.11.1959 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jens Lehmann (bis 22.07.2003) | 10.11.1969 | |||
12 | Wolfgang de Beer (bis 30.06.2001) | 02.01.1964 | |||
Abwehr | |||||
2 | Christian Wörns (bis 30.06.2002) | 10.05.1972 | |||
3 | Evanilson (bis 30.06.2002) | 12.09.1975 | |||
5 | Jürgen Kohler (bis 30.06.2002) | 06.10.1965 | |||
7 | Stefan Reuter (bis 30.06.2004) | 16.10.1966 | |||
15 | Alfred Nijhuis (bis 30.06.2001) | 23.03.1966 | |||
17 | Dédé (bis 30.06.2011) | 18.04.1978 | |||
27 | Wolfgang Feiersinger (bis 30.06.2000) | 30.01.1965 | |||
28 | Benjamin Knoche (bis 30.06.2000) | 11.10.1978 | |||
33 | Karsten Baumann (bis 30.06.2000) | 14.10.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Miroslav Stević (bis 30.06.2002) | 07.01.1970 | |||
8 | Christian Nerlinger (bis 30.06.2001) | 21.03.1973 | |||
10 | Andreas Möller (bis 30.06.2000) | 02.09.1967 | |||
16 | Sead Kapetanović (bis 10.01.2002) | 21.01.1972 | |||
18 | Lars Ricken (bis 31.12.2007) | 10.07.1976 | |||
19 | Otto Addo (bis 30.06.2004) | 09.06.1975 | |||
29 | Wladimir But (bis 30.06.2000) | 07.09.1977 | |||
31 | Francis Bugri (bis 30.06.2001) | 09.11.1980 | |||
Sturm | |||||
11 | Heiko Herrlich (bis 30.06.2004) | 03.12.1971 | |||
13 | Giuseppe Reina (bis 02.02.2004) | 15.04.1972 | |||
14 | Sergej Barbarez (bis 30.06.2000) | 17.09.1971 | |||
20 | Fredi Bobic (bis 30.06.2000) | 30.10.1971 | |||
22 | Ibrahim Tanko (bis 31.03.2001) | 25.07.1977 | |||
24 | Victor Ikpeba (bis 30.06.2001) | 12.06.1973 | |||
25 | Bashiru Gambo (bis 30.06.2000) | 24.09.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 12.10.1999 19:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |