Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Meyer (bis 01.03.2003) | 03.11.1942 | ||||
Co-Trainer | |||||
Manfred Stefes (bis 22.09.2003) | 28.03.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Uwe Kamps (bis 30.06.2002) | 12.06.1964 | |||
12 | Bernd Meier (bis 30.06.2002) | 11.02.1972 | |||
Abwehr | |||||
2 | Max Eberl (bis 30.06.2005) | 21.09.1973 | |||
3 | Michael Klinkert (bis 30.06.2000) | 07.07.1968 | |||
5 | Slađan Ašanin (bis 30.06.2004) | 13.08.1971 | |||
6 | Thomas Vogel (bis 30.06.2000) | 01.03.1967 | |||
14 | Markus Reiter (bis 30.06.2000) | 10.08.1976 | |||
15 | Marcelo Pletsch (bis 30.06.2005) | 13.05.1976 | |||
17 | Quido Lanzaat (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2002) | 30.09.1979 | |||
19 | Michael Frontzeck (bis 30.06.2000) | 26.03.1964 | |||
23 | Damir Burić (bis 30.06.2000) | 07.07.1964 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Igor Demo (bis 30.04.2005) | 18.09.1975 | |||
7 | Peter Nielsen (bis 30.06.2002) | 03.06.1968 | |||
11 | Marcel Witeczek (bis 31.03.2003) | 18.10.1968 | |||
16 | Chiquinho (bis 30.06.2000) | 21.03.1974 | |||
18 | Željko Sopić (bis 30.06.2000) | 24.07.1974 | |||
19 | Bernd Korzynietz (bis 30.06.2005) | 08.09.1979 | |||
20 | Matthias Hagner (bis 30.06.2001) | 15.08.1974 | |||
21 | Markus Hausweiler (bis 30.06.2005) | 15.04.1976 | |||
22 | Marcel Ketelaer (bis 30.06.2000) | 03.11.1977 | |||
Sturm | |||||
7 | Aleksandr Grebenozhko (bis 30.06.2000) | 04.12.1978 | |||
9 | Arie van Lent (bis 30.06.2004) | 31.08.1970 | |||
10 | Toni Polster (bis 31.12.1999) | 10.03.1964 | |||
18 | Nico Frommer (bis 30.06.2000) | 08.04.1978 | |||
23 | Andrij Woronin (bis 30.06.2000) | 21.07.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.07.1999 14:30 Uhr |
6 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |