Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Gelsdorf (bis 30.06.2000) | 19.01.1953 | ||||
Torwart | |||||
Mirko Bitzer (bis 30.06.2002) | 05.04.1974 | ||||
Sven Neuhaus (bis 30.06.2001) | 04.04.1978 | ||||
Abwehr | |||||
Rudolf Zedi (bis 30.06.2002) | 31.08.1974 | ||||
Jürgen Radschuweit (bis 30.06.2001) | 04.12.1967 | ||||
Kemal Halat (bis 31.12.2000) | 05.07.1971 | ||||
Jussi Nuorela (bis 30.06.2000) | 11.08.1974 | ||||
Enrico Kowski (bis 30.06.2000) | 04.09.1976 | ||||
Samir Bilalovic (bis 30.06.2000) | 10.07.1979 | ||||
Karol Praženica (bis 30.06.2000) | 15.11.1970 | ||||
3 | Paweł Bocian (bis 31.08.1999) | 09.04.1973 | |||
4 | Augustine Fregene (bis 30.06.2004) | 31.03.1978 | |||
25 | Stephan Heller (bis 30.06.2000) | 21.06.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
Sven Mollenhauer (bis 30.06.2002) | 09.09.1973 | ||||
Christoph Kempers (bis 30.06.2001) | 01.05.1976 | ||||
Heinz Vossen (bis 30.06.2001) | 08.07.1968 | ||||
Andreas Gensler (bis 30.06.2001) | 13.08.1979 | ||||
Marinko Miletic (bis 30.06.2001) | 08.10.1980 | ||||
Antoine Hey (bis 30.06.2000) | 19.09.1970 | ||||
Francis Yonga (bis 30.06.2000) | 15.12.1975 | ||||
Şenol Demirci (bis 30.06.2000) | 28.08.1980 | ||||
Iteb Gamgoum (bis 30.06.2000) | 19.04.1979 | ||||
10 | Uwe Weidemann (bis 30.06.2002) | 14.06.1963 | |||
18 | Guido Jörres (bis 30.06.2002) | 07.03.1974 | |||
19 | Dirk Michels (bis 30.06.2002) | 28.02.1974 | |||
28 | Daniel Cartus (bis 30.06.2000) | 02.09.1978 | |||
Sturm | |||||
Wolfram Klein (ab 01.11.1999) (bis 30.06.2001) | 08.09.1968 | ||||
Aleh Putsila (bis 30.06.2001) | 23.05.1974 | ||||
Ganiyu Shittu (bis 31.12.2000) | 22.12.1979 | ||||
Virgil Breetveld (bis 30.06.2000) | 10.07.1967 | ||||
Alex Omogie (bis 30.06.2000) | 09.05.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.08.1999 14:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.08.1999 14:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |