Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Vollmann (ab 01.11.1999) (bis 30.06.2000) | 22.12.1957 | ||||
Herbert Schäty (bis 31.10.1999) | 09.04.1949 | ||||
Torwart | |||||
Tomasz Kuszczak (bis 30.06.2000) | 20.03.1982 | ||||
25 | Bernhard Hirmer (bis 30.06.2000) | 06.12.1967 | |||
26 | Christian Vander (bis 30.06.2000) | 24.10.1980 | |||
Abwehr | |||||
Vladimir Hyza (bis 30.06.2001) | 11.09.1969 | ||||
Sigurður Örn Jónsson (ab 07.10.1999) (bis 13.01.2000) | 30.07.1973 | ||||
Rosemir (bis 31.12.1999) | 25.07.1978 | ||||
Waldemar Tęsiorowski (bis 31.12.1999) | 18.01.1962 | ||||
Bjarni Þorsteinsson (ab 15.10.1999) (bis 22.11.1999) | 31.08.1976 | ||||
4 | Miroslav Janota (bis 30.06.2003) | 12.10.1969 | |||
6 | Petar Kuschew (bis 31.12.2000) | 21.01.1971 | |||
14 | Markus Gaubatz (bis 30.06.2000) | 02.01.1977 | |||
31 | Oliver Westerbeek (bis 30.06.2000) | 08.02.1966 | |||
32 | Joachim Hopp (ab 01.01.2000) (bis 09.11.2000) | 10.07.1966 | |||
33 | Thomas Ridder (bis 30.06.2000) | 13.12.1972 | |||
Mittelfeld | |||||
Rudi Istenic (bis 30.06.2001) | 10.01.1971 | ||||
Stanley Aborah (bis 30.06.2000) | 25.08.1969 | ||||
Þórhallur Örn Hinriksson (ab 15.10.1999) (bis 07.01.2000) | 10.09.1976 | ||||
Martin Guzik (bis 31.12.1999) | 07.04.1974 | ||||
Jaroslav Marx (bis 31.12.1999) | 20.07.1971 | ||||
Sascha Amstätter (bis 15.12.1999) | 08.11.1977 | ||||
10 | Erwin Bradasch (bis 30.06.2002) | 08.01.1981 | |||
13 | Sergej Korobka (bis 30.06.2000) | 13.02.1975 | |||
24 | Sebastian Kaul (bis 30.06.2001) | 17.10.1979 | |||
25 | Andreas Passerschröer (bis 30.06.2001) | 20.09.1979 | |||
34 | Stefan Majek (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2000) | 15.04.1970 | |||
35 | Markus Kernal (ab 14.01.2000) (bis 30.06.2000) | 01.08.1975 | |||
40 | Wojchiech Choroba (ab 01.09.1999) (bis 30.06.2001) | 03.05.1966 | |||
Sturm | |||||
Daniel Teixeira (bis 31.12.2000) | 20.04.1968 | ||||
Stefán Þórðarson (ab 07.10.1999) (bis 19.06.2000) | 27.03.1975 | ||||
7 | Giancarlo Fiore (bis 30.06.2002) | 02.07.1980 | |||
9 | David Kriz (bis 30.06.2000) | 16.08.1973 | |||
15 | Sven Schuchardt (bis 30.06.2000) | 27.04.1972 | |||
15 | Saber Ben Neticha (bis 30.06.2000) | 03.01.1976 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.08.1999 19:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |