Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Neururer (ab 25.10.1999) (bis 06.08.2000) | 26.04.1955 | ||||
Hans-Jürgen Boysen (bis 24.10.1999) | 30.05.1957 | ||||
Torwart | |||||
Goran Ćurko (bis 30.06.2000) | 21.08.1968 | ||||
Thorsten Rohrbach (bis 30.06.2000) | 20.09.1976 | ||||
1 | René Keffel (bis 30.06.2003) | 14.01.1968 | |||
Abwehr | |||||
Dietmar Roth (bis 30.06.2001) | 16.09.1963 | ||||
Michael Köpper (bis 30.06.2001) | 17.11.1966 | ||||
Dubravko Kolinger (bis 31.10.2000) | 29.11.1975 | ||||
Steven Kessler (bis 30.06.2000) | 13.12.1974 | ||||
3 | Manfred Binz (bis 30.06.2002) | 22.09.1965 | |||
5 | Lars Meyer (bis 30.06.2002) | 14.05.1974 | |||
5 | Stefan Dolzer (bis 30.06.2001) | 24.07.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
Günther Maier (bis 30.06.2002) | 26.08.1973 | ||||
Stefan Ertl (bis 30.06.2001) | 21.04.1969 | ||||
Tom Stohn (bis 30.06.2001) | 21.12.1968 | ||||
Daniel Mingrone (bis 30.06.2001) | 23.07.1980 | ||||
Zeno Bundea (ab 01.10.1999) (bis 30.06.2000) | 04.10.1977 | ||||
Kai-Uwe Giersch (bis 30.06.2000) | 08.04.1975 | ||||
Michael Hartmann (bis 30.06.2000) | 06.12.1971 | ||||
Bernd Gramminger (bis 30.06.2000) | 08.07.1966 | ||||
2 | Matthias Dworschak (bis 30.06.2004) | 08.04.1974 | |||
6 | Patrick Dama (bis 30.06.2001) | 05.04.1974 | |||
7 | Lars Schmidt (bis 30.06.2001) | 13.09.1965 | |||
10 | Oliver Speth (bis 30.06.2002) | 03.08.1976 | |||
11 | Stefan Simon (bis 31.12.2000) | 18.06.1969 | |||
14 | Necip Incesu (bis 31.12.1999) | 17.01.1978 | |||
15 | Florian Sohler (bis 30.06.2001) | 15.04.1974 | |||
Sturm | |||||
Ion Vlădoiu (ab 01.12.1999) (bis 30.06.2000) | 05.11.1968 | ||||
Holger Gaißmayer (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2000) | 02.07.1970 | ||||
Oliver Roth (bis 30.06.2000) | 30.01.1968 | ||||
Aleksandar Jovic (bis 30.06.2000) | 13.04.1972 | ||||
Bing Li (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2000) | 16.03.1969 | ||||
Giuseppe Messinese (bis 30.06.2000) | 23.11.1977 | ||||
Dirk Vollmar (bis 31.12.1999) | 04.04.1972 | ||||
9 | Matthias Becker (bis 30.06.2002) | 19.04.1974 | |||
20 | Marco Grevelhörster (bis 30.06.2000) | 26.04.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.08.1999 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.08.1999 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |