Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Benno Möhlmann (bis 21.10.2000) | 01.08.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Paul Hesselbach (bis 30.09.2001) | 06.07.1951 | ||||
Torwart | |||||
Ronny Teuber (bis 31.12.1999) | 01.09.1965 | ||||
1 | Günther Reichold (bis 30.06.2003) | 10.06.1965 | |||
21 | Mathias Hain (bis 29.10.2000) | 31.12.1972 | |||
Abwehr | |||||
Martin Meichelbeck (bis 30.06.2000) | 21.11.1976 | ||||
Florian Hube (bis 30.06.2000) | 30.09.1980 | ||||
Roger Prinzen (bis 31.12.1999) | 04.03.1969 | ||||
4 | Oliver Schmidt (bis 30.06.2000) | 14.09.1973 | |||
5 | Petr Škarabela (bis 30.06.2002) | 24.11.1967 | |||
14 | Domenico Sbordone (bis 30.06.2001) | 03.09.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Ingo Walther (bis 30.06.2001) | 16.11.1969 | ||||
Henry Onwuzuruike (bis 30.06.2001) | 26.12.1979 | ||||
Wladimir Jonkow (bis 31.12.1999) | 19.07.1973 | ||||
6 | Mirko Reichel (bis 30.06.2005) | 02.12.1970 | |||
10 | Nii Lamptey (bis 30.06.2001) | 10.12.1974 | |||
11 | Petr Ruman (bis 30.06.2002) | 02.11.1976 | |||
15 | Daniel Felgenhauer (bis 30.06.2001) | 10.05.1976 | |||
16 | Mathias Surmann (bis 30.06.2001) | 19.12.1974 | |||
20 | Rachid Azzouzi (bis 30.06.2002) | 10.01.1971 | |||
22 | Živojin Juškić (bis 30.06.2000) | 16.12.1969 | |||
23 | Christian Hassa (bis 30.06.2002) | 03.10.1976 | |||
Sturm | |||||
Nico Patschinski (bis 30.06.2000) | 08.11.1976 | ||||
9 | Frank Türr (bis 30.06.2002) | 16.09.1970 | |||
13 | Carsten Klee (bis 30.06.2000) | 15.09.1970 | |||
29 | Konstantin Ognjanovic (bis 30.06.2000) | 05.05.1973 | |||
30 | Faouzi Rouissi (bis 31.12.2001) | 26.03.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.07.1999 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.08.1999 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.10.1999 19:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |