Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Armin Veh (bis 12.12.2001) | 01.02.1961 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marco Langner (bis 30.06.2007) | 08.05.1969 | |||
Abwehr | |||||
Thomas Pfannkuch (bis 30.06.2001) | 21.02.1970 | ||||
3 | Torsten Traub (bis 30.06.2002) | 08.09.1975 | |||
4 | Joachim Cast (bis 30.06.2001) | 04.03.1968 | |||
5 | Saša Janić (bis 30.06.2002) | 07.05.1975 | |||
14 | Donald Agu (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2002) | 12.12.1975 | |||
15 | Torsten Chmielewski (bis 30.06.2002) | 21.01.1968 | |||
22 | Denis Lapaczinski (bis 30.06.2001) | 26.09.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
Michael Mayer (bis 30.06.2000) | 17.10.1970 | ||||
Abiodun Obafemi (bis 30.06.2000) | 25.12.1973 | ||||
Frank Kastner (bis 30.06.2000) | 29.11.1969 | ||||
6 | Godfried Aduobe (bis 30.06.2002) | 29.10.1975 | |||
7 | Robert Hofacker (bis 30.06.2003) | 22.12.1967 | |||
8 | Stefan Lexa (bis 30.06.2001) | 01.11.1976 | |||
9 | Jan Hoffmann (bis 30.06.2003) | 01.09.1979 | |||
10 | Ralf Becker (bis 30.06.2003) | 26.09.1970 | |||
Sturm | |||||
Haris Karamehmedovic (bis 30.06.2004) | 17.04.1968 | ||||
Marijo Marić (bis 31.08.1999) | 12.01.1977 | ||||
11 | Olivier Djappa (bis 30.06.2002) | 22.11.1969 | |||
13 | Milan Kerbr (bis 30.06.2002) | 06.09.1967 | |||
16 | Andreas Rill (bis 30.06.2001) | 06.01.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.08.1999 18:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |