Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Andreev (ab 09.10.1999) (bis 01.02.2002) | 28.01.1966 | ||||
Torwart | |||||
Oskar Kosche (bis 30.06.2000) | 18.08.1967 | ||||
28 | Dirk Heinrichs (bis 30.06.2003) | 20.05.1968 | |||
Abwehr | |||||
Heiko März (bis 30.06.2001) | 09.07.1965 | ||||
Ali Moustapha (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2000) | 11.11.1973 | ||||
Roman Müller (bis 30.06.2000) | 29.06.1969 | ||||
Jörg Buder (bis 30.06.2000) | 24.09.1969 | ||||
Heiko Bengs (bis 31.12.1999) | 30.12.1972 | ||||
4 | Marcus Petsch (bis 31.12.2002) | 08.06.1966 | |||
17 | Marco Laaser (bis 30.06.2002) | 16.01.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
Guido Block (bis 30.06.2000) | 08.09.1968 | ||||
Michael Steiner (bis 30.06.2000) | 04.10.1972 | ||||
Stephan Schmidt (bis 31.12.1999) | 19.08.1976 | ||||
10 | Davor Krznaric (bis 30.06.2000) | 22.08.1975 | |||
21 | Michael Lorenz (bis 30.06.2003) | 11.01.1979 | |||
24 | Sławomir Chałaśkiewicz (bis 30.06.2003) | 29.11.1963 | |||
25 | Almedin Civa (bis 30.06.2003) | 27.04.1972 | |||
Sturm | |||||
Marco Küntzel (bis 30.06.2001) | 22.01.1976 | ||||
Hendryk Lau (bis 30.06.2000) | 05.09.1969 | ||||
Richard Slezak (bis 30.06.2000) | 14.04.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1999 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.10.1999 15:00 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |