Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rainer Persike (bis 31.12.1999) | 19.07.1947 | ||||
Torwart | |||||
Michiel Sanders (bis 30.06.2001) | 28.05.1976 | ||||
1 | Simon Henzler (bis 30.06.2000) | 01.12.1976 | |||
Abwehr | |||||
Ervin Fakaj (ab 01.09.1999) (bis 30.06.2000) | 15.06.1976 | ||||
3 | Timo Uster (bis 30.06.2000) | 22.10.1974 | |||
4 | Steve van den Broek (bis 30.06.2000) | 29.11.1975 | |||
5 | Bernd Deters (bis 30.06.2000) | 18.08.1961 | |||
21 | Sebastian Röttger (bis 30.06.2000) | 02.11.1976 | |||
22 | Eckhard Vorholt (bis 30.06.2000) | 18.10.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Josef Schröer (bis 31.12.2005) | 26.05.1979 | ||||
Torsten Willen (bis 30.06.2001) | 07.08.1976 | ||||
Manfred Schulte (bis 30.06.2000) | 26.09.1966 | ||||
Michael Kruskopf (bis 30.06.2000) | 18.06.1977 | ||||
Robert Rosiński (bis 31.07.1999) | 30.08.1975 | ||||
2 | Matthias Keller (bis 30.06.2000) | 20.11.1974 | |||
10 | Marko Myyry (bis 30.06.2000) | 15.11.1967 | |||
15 | Söhren Grudzinski (bis 30.06.2000) | 18.02.1975 | |||
18 | Metin Tüfekci (bis 30.06.2000) | 17.10.1979 | |||
20 | Ferydoon Zandi (bis 30.06.2000) | 26.04.1979 | |||
Sturm | |||||
Jürgen Meyerrenken (bis 30.06.2001) | 06.02.1975 | ||||
Josephus Yenay (bis 30.06.2000) | 05.09.1975 | ||||
Frank Overberg (bis 30.06.2000) | 04.09.1974 | ||||
9 | Jürgen Degen (bis 30.06.2000) | 07.11.1967 | |||
11 | Garip Capin (bis 30.06.2000) | 28.07.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1999 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.10.1999 19:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |