Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Neubarth (bis 07.01.2002) | 29.07.1962 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Wolter (bis 30.06.2000) | 04.10.1963 | ||||
Torwart | |||||
Pascal Borel (bis 30.06.2005) | 26.09.1978 | ||||
Abwehr | |||||
Matthias Plump (bis 31.12.1999) | 30.11.1978 | ||||
5 | Björn Schierenbeck (bis 30.06.2008) | 12.07.1974 | |||
8 | Alexej Spasskow (bis 30.06.2003) | 29.01.1980 | |||
15 | Lars Schmedes (bis 30.06.2001) | 22.01.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
Paul Stalteri (bis 30.06.2000) | 18.10.1977 | ||||
Timo Schultz (bis 30.06.2000) | 26.08.1977 | ||||
Tim Steidten (bis 30.06.2000) | 27.04.1979 | ||||
Uwe Harttgen (bis 31.12.1999) | 06.07.1964 | ||||
Alexander Nouri (bis 31.07.1999) | 20.08.1979 | ||||
4 | Markus Krösche (bis 30.06.2001) | 17.09.1980 | |||
6 | Thorsten Rohwer (bis 30.06.2001) | 18.10.1976 | |||
7 | Thorsten Greb (bis 30.06.2001) | 16.05.1980 | |||
11 | Tim Borowski (bis 31.08.2001) | 02.05.1980 | |||
13 | Alexander Nouri (ab 01.12.1999) (bis 30.06.2001) | 20.08.1979 | |||
16 | Danny Fütterer (bis 30.06.2005) | 28.08.1975 | |||
Sturm | |||||
Sergey Zimin (bis 30.06.2001) | 24.05.1980 | ||||
Sebastian Wojcik (bis 30.06.2000) | 07.11.1978 | ||||
Mamadou Masseye Thioub (bis 30.06.2000) | 23.06.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.08.1999 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.10.1999 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |