Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Winfried Schäfer (bis 03.07.2000) | 10.01.1950 | ||||
Torwart | |||||
1 | Andreas Hilfiker (bis 30.06.2000) | 11.02.1969 | |||
16 | Roman Görtz (bis 30.06.2000) | 11.01.1974 | |||
30 | Thaddäus Bohne (bis 30.06.2000) | 09.02.1969 | |||
36 | Nico Creutzmann (bis 30.06.2000) | 01.06.1980 | |||
Abwehr | |||||
Stefan Malchow (bis 30.06.2002) | 30.09.1981 | ||||
2 | Marko Tredup (bis 30.06.2000) | 15.05.1974 | |||
3 | Marco Walker (bis 30.06.2000) | 02.05.1970 | |||
4 | Fahed Dermech (bis 31.12.1999) | 26.11.1966 | |||
5 | Jens Melzig (bis 30.06.2000) | 28.09.1965 | |||
6 | Olaf Kapagiannidis (bis 30.06.2000) | 11.06.1969 | |||
13 | Dejan Raičković (bis 30.06.2000) | 27.10.1967 | |||
15 | Taskin Aksoy (bis 30.06.2002) | 13.06.1967 | |||
22 | Matthias Hamann (bis 30.06.2000) | 10.02.1968 | |||
33 | Ivan Kozak (bis 30.06.2001) | 18.06.1970 | |||
33 | Jan Suchopárek (bis 08.11.2000) | 23.09.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Goya Jaekel (bis 30.06.2002) | 25.10.1974 | ||||
Abu Njie (bis 30.06.2000) | 13.10.1973 | ||||
7 | Abderrahim Ouakili (bis 30.06.2000) | 12.12.1970 | |||
8 | Bruno Akrapović (bis 30.06.2000) | 26.09.1967 | |||
10 | Francisco Copado (bis 30.06.2000) | 19.07.1974 | |||
12 | Celaleddin Kocak (bis 31.12.1999) | 24.11.1977 | |||
14 | Artim Shaqiri (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2000) | 23.09.1973 | |||
17 | Ifet Taljevic (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2000) | 12.06.1980 | |||
17 | Müslim Can (bis 31.12.1999) | 22.06.1975 | |||
19 | Tonci Boban (bis 30.06.2000) | 30.11.1971 | |||
21 | Manuel Benthin (bis 30.06.2000) | 03.03.1979 | |||
23 | Zbigniew Szewczyk (bis 30.06.2000) | 29.11.1967 | |||
25 | Ansgar Brinkmann (bis 30.06.2000) | 05.07.1969 | |||
27 | Christian Tiffert (bis 30.06.2000) | 18.02.1982 | |||
35 | Dusko Adamović (bis 30.06.2001) | 27.04.1973 | |||
Sturm | |||||
Michael Fuß (bis 31.12.2000) | 21.05.1977 | ||||
9 | Saša Ćirić (bis 30.06.2000) | 11.01.1968 | |||
11 | Sergej Kirjakow (bis 30.06.2000) | 01.01.1970 | |||
18 | Niclas Weiland (bis 30.06.2001) | 22.07.1972 | |||
20 | Uwe Rösler (bis 30.06.2000) | 15.11.1968 | |||
26 | Mike Lünsmann (bis 30.06.2000) | 23.11.1969 | |||
28 | Enrico Kern (bis 30.06.2000) | 12.03.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.08.1999 19:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.10.1999 20:30 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |