Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Ulrich Thomale (bis 30.06.2000) | 06.12.1944 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ronald Färber (bis 30.06.2006) | 15.03.1967 | ||||
Torwart | |||||
Alexander Kunze (bis 30.06.2000) | 12.01.1971 | ||||
Abwehr | |||||
Rene Krasselt (bis 30.06.2003) | 24.11.1972 | ||||
Mentor Miftari (bis 30.06.2000) | 04.04.1971 | ||||
Sören Holz (bis 30.06.2000) | 10.12.1976 | ||||
Fernando Dos Santos (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2000) | 25.02.1968 | ||||
Frank Nierlich (ab 01.09.1999) (bis 30.06.2000) | 11.05.1972 | ||||
Jan Schmidt (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2000) | 08.02.1971 | ||||
Steffen Dünger (bis 31.12.1999) | 04.10.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ronald Färber (bis 30.06.2002) | 15.03.1967 | ||||
Stefan Stadelmann (bis 30.06.2000) | 26.01.1971 | ||||
Jens Starke (bis 30.06.2000) | 21.10.1963 | ||||
Sascha Schönfeld (bis 30.06.2000) | 12.04.1974 | ||||
Mario Weiß (bis 30.06.2000) | 28.06.1972 | ||||
Thomas Wolfrum (bis 30.06.2000) | 12.02.1971 | ||||
Daniel Küttner (bis 30.06.2000) | 03.03.1973 | ||||
Ivica Bancic (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2000) | 29.10.1971 | ||||
André Krasselt (bis 30.06.2000) | 08.03.1976 | ||||
Jörg Schmidt (ab 01.01.2000) (bis 30.06.2000) | 20.12.1970 | ||||
Ronald Schmidt (bis 31.12.1999) | 28.04.1977 | ||||
6 | Arnd Spranger (bis 30.06.2005) | 13.09.1969 | |||
8 | Marco Hölzel (bis 30.06.2008) | 19.05.1972 | |||
Sturm | |||||
Skerdilaid Curri (bis 30.06.2003) | 06.10.1975 | ||||
11 | Andrij Sapyschni (bis 30.06.2008) | 08.04.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.07.1999 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.08.1999 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |