Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ralf Zumdick (ab 01.01.2000) (bis 13.02.2001) | 10.05.1958 | ||||
Bernard Dietz (ab 25.10.1999) (bis 31.12.1999) | 22.03.1948 | ||||
Ernst Middendorp (bis 24.10.1999) | 28.10.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Heinemann (bis 20.09.2009) | 08.01.1965 | ||||
Ralf Zumdick (bis 31.12.1999) | 10.05.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Rein van Duijnhoven (bis 30.06.2006) | 05.09.1967 | |||
21 | Thomas Ernst (bis 31.12.2000) | 23.12.1967 | |||
31 | Stefan Wächter (bis 30.06.2000) | 20.04.1978 | |||
Abwehr | |||||
2 | Samir Toplak (bis 30.06.2002) | 23.04.1970 | |||
3 | Sven Boy (bis 30.06.2000) | 02.10.1976 | |||
4 | Axel Sundermann (bis 30.06.2001) | 23.01.1968 | |||
5 | Thomas Reis (bis 30.06.2000) | 04.10.1973 | |||
16 | Hilko Ristau (bis 30.06.2001) | 24.04.1974 | |||
23 | Mirko Dickhaut (bis 30.06.2001) | 11.01.1971 | |||
24 | Michael Bemben (bis 30.06.2002) | 28.01.1976 | |||
25 | Frank Fahrenhorst (bis 30.06.2002) | 24.09.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Matthias Lust (bis 31.12.2001) | 27.04.1970 | |||
7 | Peter Peschel (bis 30.06.2001) | 26.01.1972 | |||
8 | Sebastian Schindzielorz (bis 30.06.2003) | 21.01.1979 | |||
10 | Yıldıray Baştürk (bis 30.06.2001) | 24.12.1978 | |||
12 | Thomas Stickroth (bis 30.06.2002) | 13.04.1965 | |||
14 | Mike Rietpietsch (bis 30.06.2000) | 26.03.1974 | |||
15 | Olaf Schreiber (bis 30.06.2001) | 12.09.1969 | |||
20 | Björn Joppe (bis 30.06.2000) | 13.12.1978 | |||
25 | Jan Majewski (bis 30.06.2000) | 27.11.1973 | |||
30 | Paul Freier (bis 30.06.2001) | 26.07.1979 | |||
Sturm | |||||
Jacek Ratajczak (bis 30.06.2000) | 10.07.1973 | ||||
9 | Achim Weber (bis 31.12.2000) | 11.03.1969 | |||
11 | Delron Buckley (bis 30.06.2001) | 07.12.1977 | |||
17 | Henryk Bałuszyński (bis 30.06.2001) | 15.07.1972 | |||
19 | Zdravko Drinčić (bis 30.06.2001) | 01.05.1972 | |||
22 | René Müller (bis 31.12.2000) | 19.05.1974 | |||
27 | Marijo Marić (ab 01.09.1999) (bis 30.06.2000) | 12.01.1977 | |||
31 | Sascha Siebert (bis 31.12.2001) | 28.11.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.08.1999 18:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.10.1999 19:00 Uhr |
6 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.12.1999 19:30 Uhr |
5 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 21.12.1999 20:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |