Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
František Straka (bis 30.11.2001) | 21.05.1958 | ||||
Torwart | |||||
Nils Heese (bis 30.06.2003) | 12.11.1971 | ||||
Manfred Kubik (bis 30.06.2000) | 25.02.1967 | ||||
Daniel Eschbach (bis 30.06.2000) | 05.10.1973 | ||||
Jochen Gramse (bis 30.06.2000) | 12.11.1971 | ||||
Abwehr | |||||
Richard Mademann (bis 30.06.2002) | 25.04.1968 | ||||
Yasar Kurt (bis 30.06.2001) | 27.03.1974 | ||||
Murat Jasarević (bis 30.06.2000) | 18.03.1969 | ||||
Errol Refos (bis 30.06.2000) | 19.03.1970 | ||||
Marco Slupek (bis 30.06.2000) | 26.01.1973 | ||||
Christian Trummel (bis 30.06.2000) | 26.01.1973 | ||||
Boubacar Diop (bis 30.06.2000) | 31.12.1974 | ||||
3 | Frank Klemmer (bis 30.06.2004) | 12.03.1971 | |||
Mittelfeld | |||||
Robert Kovacic (bis 30.06.2001) | 09.08.1972 | ||||
Minas Hantzidis (bis 30.06.2000) | 04.07.1966 | ||||
Marcel Peeper (bis 30.06.2000) | 09.09.1965 | ||||
Tostao (bis 30.06.2000) | 12.10.1971 | ||||
22 | Thomas Rietz (bis 30.06.2005) | 24.04.1978 | |||
Sturm | |||||
Andrija Dabovic (bis 30.06.2002) | 27.09.1980 | ||||
James Igwilo (bis 30.06.2000) | 24.11.1978 | ||||
Gabriel Raduta (bis 30.06.2000) | 15.09.1967 | ||||
Miki Miljak (bis 30.06.2000) | 29.12.1975 | ||||
9 | Aleš Kohout (bis 30.06.2005) | 03.01.1972 | |||
21 | Noel Kipre (bis 30.06.2004) | 09.04.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.08.1999 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |