Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas von Heesen (ab 05.12.2000) (bis 21.08.2001) | 01.10.1961 | ||||
Werner Melzer (ab 30.11.2000) (bis 04.12.2000) | 02.05.1954 | ||||
Klaus Toppmöller (bis 29.11.2000) | 12.08.1951 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rainer Derber (bis 30.06.2005) | 12.02.1972 | ||||
Werner Melzer (bis 29.11.2000) | 02.05.1954 | ||||
Torwart | |||||
1 | Peter Eich (bis 30.06.2001) | 18.06.1963 | |||
12 | Harald Ebertz (bis 30.06.2001) | 18.05.1967 | |||
33 | Stephan Straub (bis 30.06.2001) | 25.01.1971 | |||
Abwehr | |||||
3 | Anthony Tiéku (bis 30.06.2001) | 16.03.1974 | |||
5 | Leo Grozavu (bis 30.06.2001) | 16.08.1967 | |||
6 | Thomas Stratos (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2002) | 09.10.1966 | |||
13 | Thomas Winklhofer (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2002) | 30.12.1970 | |||
14 | Martin Molz (bis 30.06.2001) | 22.12.1971 | |||
15 | Adiele Echendu (bis 30.06.2002) | 17.11.1978 | |||
16 | Raphael Susic (bis 30.06.2002) | 21.05.1968 | |||
28 | Christian Weber (bis 30.06.2002) | 15.09.1983 | |||
36 | Daniel Schommer (bis 30.06.2001) | 21.08.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
Dino Toppmöller (bis 31.12.2000) | 23.11.1980 | ||||
2 | Sascha Hörster (bis 30.06.2001) | 20.04.1972 | |||
4 | Manfred Bender (bis 30.06.2002) | 24.05.1966 | |||
7 | Daniel Cartus (bis 30.06.2001) | 02.09.1978 | |||
13 | Karsten Hutwelker (bis 30.06.2001) | 27.08.1971 | |||
15 | Andreas Backmann (bis 30.06.2001) | 30.06.1976 | |||
17 | Norbert Hofmann (bis 30.06.2002) | 01.01.1972 | |||
20 | Marco Laping (bis 30.06.2007) | 14.02.1978 | |||
22 | Julian de Guzman (bis 30.06.2002) | 25.03.1981 | |||
24 | Anatoli Muschinka (bis 30.06.2003) | 19.08.1970 | |||
26 | Stephen Musa (bis 30.06.2002) | 06.09.1974 | |||
31 | Gernot Plassnegger (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2001) | 23.03.1978 | |||
32 | Raymond Beerens (bis 30.06.2002) | 14.02.1972 | |||
Sturm | |||||
8 | Sambo Choji (bis 30.06.2002) | 13.03.1977 | |||
9 | Rainer Krieg (bis 15.08.2001) | 02.02.1968 | |||
18 | Serhij Dichtjar (bis 31.12.2001) | 26.08.1975 | |||
19 | Mladen Bartolović (bis 30.06.2001) | 10.04.1974 | |||
21 | Andreas Haas (bis 30.06.2003) | 20.04.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2000 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |