Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Johannes Kau (bis 30.06.2002) | 10.04.1957 | ||||
Trainer | |||||
Eugen Hach (bis 30.09.2001) | 19.09.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christian Schmidt (bis 30.06.2002) | 31.07.1971 | |||
21 | André Lenz (bis 30.06.2001) | 19.11.1973 | |||
29 | Peter Hodulik (bis 30.06.2001) | 03.01.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Clirim Bashi (bis 14.02.2002) | 05.02.1971 | |||
3 | Sascha Hildmann (bis 30.06.2002) | 07.04.1972 | |||
3 | Bart Meulenberg (bis 30.06.2002) | 04.03.1976 | |||
4 | Marc Spanier (bis 30.06.2002) | 15.06.1973 | |||
5 | Frank Schmidt (bis 30.01.2003) | 03.01.1974 | |||
6 | Willi Landgraf (bis 30.06.2006) | 29.08.1968 | |||
13 | Mark Rudan (bis 21.01.2002) | 27.08.1975 | |||
14 | Daniel Rosin (bis 30.06.2003) | 18.05.1980 | |||
18 | Henri Heeren (bis 30.06.2003) | 25.10.1974 | |||
19 | Bernd Rauw (bis 30.06.2002) | 08.01.1980 | |||
25 | David Marso (bis 30.06.2003) | 11.07.1980 | |||
29 | Edwin Bediako (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2002) | 02.11.1980 | |||
31 | Ralph Gunesch (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2002) | 02.09.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
Stefan Tümmler (bis 30.06.2001) | 20.07.1979 | ||||
7 | Dietmar Berchtold (bis 30.06.2001) | 06.08.1974 | |||
8 | Marco Zernicke (bis 30.06.2002) | 05.12.1969 | |||
11 | Markus von Ahlen (bis 30.06.2002) | 01.01.1971 | |||
15 | Olivier Caillas (bis 30.06.2002) | 02.12.1977 | |||
17 | Lars Müller (bis 30.06.2001) | 22.03.1976 | |||
22 | Marc Kienle (bis 30.06.2001) | 22.10.1972 | |||
23 | Martin Guzik (bis 30.06.2001) | 07.04.1974 | |||
24 | Christian Schäfer (bis 30.06.2001) | 23.12.1977 | |||
26 | Thierry Bayock (bis 30.06.2001) | 27.08.1979 | |||
31 | Uğur İnceman (bis 30.06.2001) | 25.05.1981 | |||
32 | Mehmet Ali Gülez (bis 30.06.2001) | 06.03.1980 | |||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
9 | Taifour Diane (bis 30.06.2003) | 01.11.1972 | |||
12 | Andreas Rüppel (bis 30.06.2001) | 28.06.1973 | |||
13 | Baba Iddi (bis 30.06.2003) | 06.07.1982 | |||
13 | Ersin Demir (bis 30.06.2001) | 08.12.1977 | |||
16 | Stephan Lämmermann (bis 30.06.2003) | 10.07.1967 | |||
20 | Hui Xie (bis 30.06.2002) | 14.02.1975 | |||
25 | Marc Keller (bis 30.06.2001) | 11.04.1980 | |||
27 | Waffi Douaydari (bis 30.06.2001) | 10.11.1978 | |||
28 | Metin Telle (bis 30.06.2001) | 25.08.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2000 15:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.10.2000 19:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |