Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ralf Minge (bis 30.06.2001) | 08.10.1960 | ||||
Torwart | |||||
Maurice Gillen (bis 30.06.2005) | 20.12.1978 | ||||
Tom Starke (bis 21.12.2003) | 18.03.1981 | ||||
Romuald Peiser (bis 30.06.2001) | 03.08.1979 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Kleine (bis 30.06.2003) | 28.12.1977 | ||||
Mile Božić (bis 30.06.2003) | 06.11.1981 | ||||
Nasir El Kasmi (bis 30.06.2003) | 02.10.1982 | ||||
Petr Čoupek (bis 30.06.2003) | 10.05.1982 | ||||
Nico Reckert (bis 20.06.2002) | 09.09.1981 | ||||
Sascha Jagusch (ab 01.09.2000) (bis 30.06.2001) | 08.08.1979 | ||||
Mirko Casper (bis 30.06.2001) | 01.03.1982 | ||||
Mittelfeld | |||||
Oliver Dittrich (bis 30.06.2005) | 16.04.1980 | ||||
Marko Babić (bis 30.06.2003) | 21.01.1981 | ||||
Anel Džaka (bis 30.06.2003) | 19.09.1980 | ||||
Hüzeyfe Dogan (bis 30.06.2003) | 01.01.1981 | ||||
Michael Habljak (bis 30.06.2003) | 13.09.1981 | ||||
Fabian Ewertz (bis 30.06.2003) | 03.07.1981 | ||||
Marquinhos (bis 30.06.2002) | 29.09.1981 | ||||
Thorsten Burkhardt (bis 30.06.2002) | 21.05.1981 | ||||
Thorsten Wittek (bis 31.12.2001) | 31.12.1976 | ||||
John Thorrington (bis 30.06.2001) | 10.07.1979 | ||||
Landon Donovan (bis 31.08.2000) | 04.03.1982 | ||||
Sturm | |||||
Markus Daun (bis 31.12.2001) | 10.09.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 25.08.2000 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |