Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Toni Schumacher (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2003) | 06.03.1954 | ||||
Werner Friese (bis 30.06.2001) | 30.03.1946 | ||||
Trainer | |||||
Berti Vogts (ab 13.11.2000) (bis 30.06.2001) | 30.12.1946 | ||||
Rudi Völler (ab 21.10.2000) (bis 12.11.2000) | 13.04.1960 | ||||
Christoph Daum (bis 21.10.2000) | 24.10.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Hermann (bis 16.02.2003) | 22.03.1952 | ||||
Wolfgang Rolff (ab 01.11.2000) (bis 30.06.2001) | 26.12.1959 | ||||
Pierre Littbarski (ab 05.01.2001) (bis 21.05.2001) | 16.04.1960 | ||||
Roland Koch (bis 31.10.2000) | 28.10.1952 | ||||
Torwart | |||||
1 | Adam Matysek (bis 30.06.2001) | 01.09.1968 | |||
20 | Frank Juric (bis 30.06.2004) | 28.10.1973 | |||
22 | Pascal Zuberbühler (bis 28.02.2001) | 08.01.1971 | |||
31 | Tom Starke (bis 21.12.2003) | 18.03.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Robert Kovač (bis 30.06.2001) | 06.04.1974 | |||
5 | Jens Nowotny (bis 30.06.2006) | 11.01.1974 | |||
6 | Boris Živković (bis 30.06.2003) | 15.11.1975 | |||
14 | Torben Hoffmann (bis 31.12.2000) | 27.10.1974 | |||
19 | Lúcio (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2002) | 08.05.1978 | |||
35 | Diego Placente (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2005) | 24.04.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
Andreas Neuendorf (bis 30.06.2001) | 09.02.1975 | ||||
3 | Marko Babić (bis 30.06.2002) | 21.01.1981 | |||
4 | Jörg Reeb (bis 30.06.2001) | 06.01.1972 | |||
7 | Robson Ponte (bis 30.06.2001) | 06.11.1976 | |||
8 | Zé Roberto (bis 30.06.2002) | 06.07.1974 | |||
13 | Michael Ballack (bis 30.06.2002) | 26.09.1976 | |||
15 | Jurica Vranješ (bis 30.06.2003) | 30.01.1980 | |||
17 | Pascal Ojigwe (bis 30.06.2003) | 11.12.1976 | |||
18 | Frankie Hejduk (bis 26.08.2002) | 05.08.1974 | |||
19 | Vratislav Greško (bis 31.10.2000) | 24.07.1977 | |||
21 | Marquinhos (bis 30.06.2002) | 29.09.1981 | |||
25 | Bernd Schneider (bis 30.06.2009) | 17.11.1973 | |||
26 | Landon Donovan (bis 30.06.2001) | 04.03.1982 | |||
28 | Carsten Ramelow (bis 30.06.2008) | 20.03.1974 | |||
33 | Anel Džaka (bis 30.06.2003) | 19.09.1980 | |||
Sturm | |||||
9 | Ulf Kirsten (bis 30.06.2003) | 04.12.1965 | |||
11 | Paulo Rink (bis 19.11.2001) | 21.02.1973 | |||
12 | Dimitar Berbatow (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2003) | 30.01.1981 | |||
23 | Thomas Brdaric (bis 30.06.2003) | 23.01.1975 | |||
27 | Oliver Neuville (bis 30.06.2004) | 01.05.1973 | |||
30 | Markus Daun (bis 31.12.2001) | 10.09.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.08.2000 17:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.10.2000 19:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.11.2000 19:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |