Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dirk Karkuth (ab 11.12.2000) (bis 24.08.2001) | 09.01.1962 | ||||
Manfred Lienemann (ab 30.11.2000) (bis 11.12.2000) | 24.12.1946 | ||||
Josip Kuže (ab 08.09.2000) (bis 29.11.2000) | 13.11.1952 | ||||
Christoph Franke (bis 07.09.2000) | 20.12.1944 | ||||
Co-Trainer | |||||
Manfred Lienemann (ab 12.12.2000) (bis 30.06.2001) | 24.12.1946 | ||||
Manfred Lienemann (bis 29.11.2000) | 24.12.1946 | ||||
Torwart | |||||
1 | Antonio Ananijew (bis 30.06.2001) | 08.05.1965 | |||
12 | Sebastian Klömich (bis 30.06.2006) | 22.12.1980 | |||
12 | Daniel Fröhlich (bis 30.06.2001) | 13.08.1972 | |||
20 | Steffen Süßner (bis 30.06.2004) | 26.09.1977 | |||
Abwehr | |||||
Emmanuel Izuagha Ejike (bis 30.09.2000) | 02.02.1980 | ||||
2 | Jan Schmidt (bis 30.06.2003) | 08.02.1971 | |||
2 | Drazen Podunavac (bis 30.06.2001) | 30.04.1969 | |||
3 | Thomas Laudeley (bis 30.06.2001) | 18.11.1966 | |||
4 | Damir Biskup (bis 30.06.2001) | 03.12.1969 | |||
7 | Torsten Bittermann (bis 30.06.2002) | 03.02.1968 | |||
11 | Ulf Mehlhorn (bis 30.06.2005) | 21.06.1968 | |||
15 | Daniel Göhlert (bis 30.06.2006) | 25.09.1980 | |||
15 | Tino Findeisen (bis 30.06.2001) | 26.06.1972 | |||
15 | Jörg Weber (bis 31.12.2000) | 21.11.1968 | |||
17 | Jörg Sobiech (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2001) | 15.01.1969 | |||
19 | Marco Franke (bis 30.06.2001) | 20.01.1978 | |||
25 | Boban Babunski (bis 30.06.2001) | 05.05.1968 | |||
Mittelfeld | |||||
André Krasselt (bis 30.06.2003) | 08.03.1976 | ||||
Sven Köhler (bis 30.06.2001) | 24.02.1966 | ||||
Samir Muratović (bis 31.12.2000) | 25.02.1976 | ||||
6 | Alexander Tetzner (bis 30.06.2001) | 23.08.1974 | |||
8 | Mario Ivanković (bis 30.06.2001) | 08.02.1975 | |||
10 | Nebojsa Krupnikovic (bis 31.12.2000) | 15.08.1973 | |||
13 | Kay-Uwe Jendrossek (bis 30.06.2001) | 25.10.1971 | |||
16 | Ervin Skela (bis 31.12.2000) | 17.11.1976 | |||
17 | Olaf Holetschek (bis 30.06.2001) | 12.07.1968 | |||
18 | Karsten Oswald (bis 30.06.2001) | 30.06.1975 | |||
21 | Peer Kluge (bis 30.06.2001) | 22.11.1980 | |||
23 | Dirk Anders (bis 30.06.2001) | 26.09.1966 | |||
30 | Olaf Renn (bis 30.06.2001) | 12.10.1969 | |||
Sturm | |||||
Sebastian Hähnge (bis 30.06.2001) | 11.03.1978 | ||||
Alen Avdić (bis 31.12.2000) | 03.04.1977 | ||||
14 | Ronny Kujat (bis 30.06.2001) | 05.08.1974 | |||
22 | Carsten Lakies (bis 30.06.2001) | 08.01.1971 | |||
25 | Marcel Podszus (bis 30.06.2002) | 20.08.1976 | |||
26 | Marco Dittgen (bis 12.12.2000) | 19.08.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 25.08.2000 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |