Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Ulrich Thomale (bis 30.06.2002) | 06.12.1944 | ||||
Frank Engel (bis 30.11.2000) | 15.02.1951 | ||||
Torwart | |||||
Robert Reschke (bis 30.06.2002) | 23.10.1975 | ||||
Steffen Kraus (bis 30.06.2001) | 22.06.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Clemens Fritz (bis 30.06.2001) | 07.12.1980 | ||||
Jens Große (bis 30.06.2001) | 14.05.1966 | ||||
Petar Kuschew (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2001) | 21.01.1971 | ||||
André Tews (bis 30.06.2001) | 03.01.1973 | ||||
Frank Nierlich (bis 30.06.2001) | 11.05.1972 | ||||
18 | Tobias Friedrich (bis 30.06.2002) | 05.12.1973 | |||
22 | Danny Bach (bis 30.06.2003) | 31.01.1973 | |||
28 | Norman Loose (bis 30.06.2003) | 10.01.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
Jörg Emmerich (bis 30.06.2002) | 09.03.1974 | ||||
Ivica Bancic (bis 30.06.2002) | 29.10.1971 | ||||
Marco Engelhardt (bis 30.06.2001) | 02.12.1980 | ||||
Heiko Cramer (bis 30.06.2001) | 30.07.1971 | ||||
Nico Scheller (bis 30.06.2001) | 10.11.1971 | ||||
Christian Ertmer (bis 30.06.2001) | 18.10.1975 | ||||
16 | Sebastian Hartung (bis 30.06.2003) | 06.12.1980 | |||
19 | Silvio Pätz (bis 30.06.2003) | 11.07.1979 | |||
Sturm | |||||
Frank Seifert (bis 30.06.2002) | 02.10.1972 | ||||
Ronny Kujat (bis 25.08.2001) | 05.08.1974 | ||||
Alexander Dürr (bis 30.06.2001) | 04.02.1971 | ||||
Petr Nemec (bis 30.06.2001) | 01.11.1971 | ||||
11 | Ronny Hebestreit (bis 30.06.2007) | 09.01.1975 | |||
20 | Christian Müller (bis 30.06.2003) | 17.01.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 25.08.2000 17:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |