Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Decker (bis 31.12.2002) | 06.03.1949 | ||||
Torwart | |||||
Maik Wilde (bis 30.06.2001) | 14.08.1972 | ||||
1 | Sven Schmidtke (bis 30.06.2005) | 01.02.1975 | |||
12 | Phillip Walz (bis 30.06.2013) | 01.12.1992 | |||
Abwehr | |||||
René Putzier (bis 30.06.2003) | 21.03.1977 | ||||
Ali Moustapha (bis 30.06.2001) | 11.11.1973 | ||||
2 | Thorsten Grümmer (bis 30.06.2005) | 19.09.1965 | |||
4 | Assana Topé (bis 30.06.2004) | 18.12.1975 | |||
5 | Marko Riegel (bis 30.06.2006) | 04.09.1974 | |||
20 | Sven Wittfot (bis 30.06.2007) | 27.11.1974 | |||
23 | Sören Warnick (bis 30.06.2003) | 23.01.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
Daniel Sebor (bis 30.06.2003) | 11.12.1977 | ||||
Andres Urbszat (bis 30.06.2001) | 24.01.1975 | ||||
2 | Michael Koch (bis 30.06.2004) | 27.09.1969 | |||
3 | Stefan Purtz (bis 30.06.2005) | 19.01.1973 | |||
8 | Dinalo Adigo (bis 30.06.2005) | 25.07.1972 | |||
10 | Jan van Oirschot (bis 30.06.2005) | 05.02.1972 | |||
10 | Thomas Haese (bis 30.06.2003) | 22.11.1972 | |||
22 | Christian Urgast (bis 30.06.2006) | 10.11.1980 | |||
Sturm | |||||
Sascha Hagen (bis 30.06.2001) | 10.03.1977 | ||||
Kai Dittmer (bis 31.12.2000) | 31.10.1974 | ||||
11 | Enrico Neitzel (bis 30.06.2003) | 11.04.1977 | |||
15 | Lutz Schwerinski (bis 30.06.2005) | 18.02.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2000 15:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |