Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietmar Demuth (bis 20.08.2002) | 14.01.1955 | ||||
Torwart | |||||
1 | Heinz Weber (bis 30.06.2001) | 05.12.1976 | |||
20 | Simon Henzler (bis 10.01.2003) | 01.12.1976 | |||
Abwehr | |||||
2 | André Trulsen (bis 30.06.2002) | 28.05.1965 | |||
5 | Zlatko Basic (bis 30.06.2003) | 22.09.1975 | |||
8 | Henning Bürger (bis 30.06.2002) | 16.12.1969 | |||
12 | Markus Ahlf (bis 30.06.2001) | 28.11.1977 | |||
13 | Jean Tsoumou-Madza (bis 30.06.2001) | 31.01.1975 | |||
19 | Piotr Staczek (bis 30.06.2001) | 13.09.1978 | |||
21 | Holger Stanislawski (bis 30.06.2004) | 26.09.1969 | |||
22 | Daniel Scheinhardt (bis 30.06.2003) | 25.10.1970 | |||
26 | Deniz Barış (bis 30.06.2002) | 02.07.1977 | |||
28 | Dubravko Kolinger (ab 01.11.2000) (bis 28.02.2003) | 29.11.1975 | |||
29 | Jens Matthies (bis 30.06.2003) | 29.06.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
Tim Gutberlet (bis 30.06.2001) | 23.08.1971 | ||||
3 | Christian Rahn (bis 30.06.2002) | 15.06.1979 | |||
4 | Thomas Puschmann (bis 30.06.2001) | 28.03.1973 | |||
6 | Markus Lotter (bis 30.06.2003) | 28.09.1970 | |||
7 | Holger Wehlage (bis 30.06.2001) | 03.07.1976 | |||
7 | Fabian Gerber (bis 30.06.2001) | 28.11.1979 | |||
10 | Thomas Meggle (bis 30.06.2002) | 22.02.1975 | |||
15 | Zlatan Bajramović (bis 30.06.2002) | 12.08.1979 | |||
18 | Ali Reza Mansourian (bis 30.06.2002) | 12.12.1971 | |||
Sturm | |||||
9 | Marcel Rath (bis 30.06.2002) | 03.09.1975 | |||
11 | Marek Trejgis (bis 30.06.2001) | 04.03.1975 | |||
17 | Ivan Klasnić (bis 30.06.2001) | 29.01.1980 | |||
24 | Toralf Konetzke (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2002) | 10.12.1972 | |||
27 | Nico Patschinski (bis 30.06.2003) | 08.11.1976 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 25.08.2000 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.11.2000 20:00 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |