Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Gadinger (bis 27.03.2012) | 06.07.1956 | ||||
Trainer | |||||
Stefan Kuntz (bis 25.09.2002) | 30.10.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thomas Walter (bis 30.06.2004) | 03.03.1967 | |||
22 | Ferenc Rott (bis 30.06.2001) | 06.10.1970 | |||
25 | Martin Fischer (bis 30.06.2001) | 17.12.1969 | |||
Abwehr | |||||
3 | Marco Grimm (bis 30.06.2003) | 16.06.1972 | |||
5 | Michael Zepek (bis 30.06.2001) | 19.01.1981 | |||
14 | Jens Boehnke (ab 01.10.2000) (bis 30.06.2003) | 08.03.1975 | |||
21 | Carsten Birk (bis 30.06.2002) | 01.10.1977 | |||
24 | Carsten Rothenbach (bis 30.06.2006) | 03.09.1980 | |||
25 | Thijs Waterink (bis 30.06.2003) | 26.12.1968 | |||
Mittelfeld | |||||
Dirk Fengler (bis 30.06.2001) | 03.03.1970 | ||||
Adriano (bis 30.06.2001) | 25.09.1974 | ||||
Robert Hanko (bis 30.06.2001) | 28.12.1976 | ||||
2 | Werner Heinzen (bis 30.06.2002) | 20.05.1969 | |||
4 | Holger Seitz (bis 30.06.2002) | 09.07.1974 | |||
7 | Teo Rus (bis 30.06.2002) | 30.04.1974 | |||
10 | Tobias Weis (bis 30.06.2002) | 18.11.1971 | |||
15 | Daniel Graf (ab 01.11.2000) (bis 30.06.2003) | 03.08.1977 | |||
17 | Ben Manga (bis 30.06.2001) | 11.02.1974 | |||
26 | Carlo Espinosa (bis 30.06.2003) | 29.09.1981 | |||
Sturm | |||||
Mark Römer (bis 30.08.2001) | 22.06.1975 | ||||
9 | Vitus Nagorny (bis 30.06.2001) | 21.06.1978 | |||
11 | Martin Fabus (bis 30.06.2001) | 11.11.1976 | |||
12 | Aydin Çetin (bis 30.06.2003) | 21.05.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 25.08.2000 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.10.2000 19:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.11.2000 19:30 Uhr |
5 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |