Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Neururer (ab 20.09.2000) (bis 27.11.2001) | 26.04.1955 | ||||
Frank Saborowski (ab 12.09.2000) (bis 19.09.2000) | 14.03.1958 | ||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 11.09.2000) | 31.10.1952 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dirk Langerbein (bis 30.06.2002) | 09.09.1971 | |||
21 | Marco Sejna (bis 30.06.2002) | 20.03.1972 | |||
25 | Carsten Eisenmenger (bis 30.06.2001) | 15.06.1967 | |||
Abwehr | |||||
Alexander Gröger (bis 30.06.2001) | 25.04.1981 | ||||
Dirk Böcker (bis 31.12.2000) | 23.02.1976 | ||||
2 | Andreas Zimmermann (bis 30.06.2002) | 28.12.1969 | |||
3 | Petr Čmilanský (bis 30.06.2001) | 17.09.1967 | |||
5 | Sascha Peters (bis 30.06.2001) | 22.07.1969 | |||
6 | Petar Vasiljevic (bis 30.06.2002) | 03.11.1970 | |||
7 | Carsten Baumann (bis 30.06.2001) | 28.07.1974 | |||
12 | Stefan Fengler (bis 30.06.2001) | 02.04.1968 | |||
27 | Matthias Hamann (bis 30.06.2001) | 10.02.1968 | |||
31 | Dirk Schuster (ab 01.10.2000) (bis 30.06.2002) | 29.12.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | René Hecker (bis 30.06.2001) | 07.12.1967 | |||
6 | Holger Karp (bis 30.06.2001) | 26.03.1971 | |||
8 | Reinhold Daschner (bis 30.06.2003) | 16.10.1969 | |||
10 | Stefan Simon (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2001) | 18.06.1969 | |||
13 | Harald Spörl (ab 07.12.2000) (bis 30.06.2001) | 31.10.1966 | |||
14 | Jörg Schwanke (bis 30.12.2001) | 12.01.1969 | |||
15 | Slaven Stanic (bis 30.06.2001) | 23.08.1974 | |||
16 | Giuseppe Canale (bis 30.06.2001) | 17.03.1977 | |||
18 | Michael Rösele (ab 01.10.2000) (bis 30.06.2002) | 07.10.1974 | |||
19 | Musemestre Bamba (bis 30.06.2002) | 10.11.1971 | |||
23 | Ingo Schlösser (bis 30.06.2001) | 08.12.1972 | |||
27 | Željko Sopić (bis 30.06.2003) | 24.07.1974 | |||
28 | Marc Arnold (bis 30.06.2001) | 19.09.1970 | |||
Sturm | |||||
Sebastian Brzezon (bis 30.06.2001) | 03.11.1973 | ||||
9 | Mario Krohm (bis 30.06.2001) | 02.06.1967 | |||
11 | Marcus Feinbier (bis 30.06.2003) | 30.11.1969 | |||
13 | Skito Litimba (bis 30.06.2001) | 07.07.1977 | |||
17 | Angelo Donato (bis 30.06.2002) | 06.02.1977 | |||
18 | Weselin Gerow (bis 30.09.2000) | 07.05.1970 | |||
23 | Cyrille Bella (bis 30.06.2001) | 11.06.1975 | |||
33 | Holger Gaißmayer (bis 30.06.2001) | 02.07.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2000 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |