Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerhard Kleppinger (bis 06.08.2001) | 01.03.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rob Reekers (bis 30.06.2003) | 07.05.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Adler (bis 30.06.2005) | 14.10.1967 | |||
20 | Bozidar Urošević (bis 30.06.2001) | 09.02.1975 | |||
28 | Christian Börkel (bis 30.06.2001) | 15.04.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Peter Quallo (bis 30.06.2002) | 02.10.1971 | |||
4 | Sven Backhaus (bis 30.06.2001) | 01.06.1968 | |||
5 | Daniel Ciucă (bis 30.06.2002) | 01.06.1966 | |||
23 | Alexander Maul (bis 01.09.2001) | 24.09.1976 | |||
28 | Jens Langeneke (bis 30.06.2002) | 29.03.1977 | |||
30 | Marcel Rapp (bis 31.12.2000) | 16.04.1979 | |||
33 | Karsten Baumann (bis 30.09.2001) | 14.10.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Stephan Täuber (bis 30.06.2001) | 08.10.1966 | |||
6 | Jürgen Luginger (bis 30.06.2003) | 08.12.1967 | |||
8 | Jörg Lipinski (bis 30.06.2002) | 31.10.1967 | |||
10 | Fabrizio Hayer (bis 30.06.2003) | 11.05.1969 | |||
11 | Thorsten Judt (bis 30.06.2002) | 30.06.1971 | |||
16 | Swetomir Tschipew (bis 30.06.2001) | 16.08.1977 | |||
17 | Chiquinho (bis 30.06.2002) | 21.03.1974 | |||
18 | Frank Scharpenberg (bis 30.06.2002) | 30.11.1971 | |||
19 | Adam Gebka (bis 30.06.2001) | 18.06.1976 | |||
32 | Robert Ratkowski (bis 30.06.2001) | 03.08.1975 | |||
Sturm | |||||
9 | Angelo Vier (bis 30.06.2002) | 23.04.1972 | |||
12 | Lars Toborg (bis 30.06.2002) | 19.08.1975 | |||
14 | Vedran Madzar (bis 30.06.2002) | 24.03.1975 | |||
26 | René Müller (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2002) | 19.05.1974 | |||
27 | Adis Obad (bis 30.06.2002) | 05.12.1971 | |||
31 | Serkan Cenk (bis 30.06.2002) | 11.08.1975 | |||
31 | Achim Weber (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2001) | 11.03.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2000 15:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |