Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günther Rybarczyk (bis 30.06.2001) | 04.11.1951 | ||||
Torwart | |||||
Christian Maly (bis 30.06.2001) | 20.01.1975 | ||||
Ralf Kellermann (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2001) | 24.09.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Rytis Narusevicius (bis 30.06.2002) | 09.03.1967 | ||||
Daniel Bogdanovic (bis 30.06.2002) | 28.02.1981 | ||||
Günter Kutowski (bis 30.06.2001) | 02.08.1965 | ||||
3 | Markus Bollmann (bis 30.06.2006) | 06.01.1981 | |||
5 | Pavel Dotchev (bis 09.02.2003) | 28.09.1965 | |||
Mittelfeld | |||||
Peter Berhorst (bis 31.12.2001) | 29.03.1978 | ||||
Dennis Hustadt (bis 30.06.2001) | 22.08.1978 | ||||
6 | Javor Valtichinov (bis 30.06.2003) | 23.11.1974 | |||
8 | Krzysztof Karpowicz (bis 30.06.2002) | 15.05.1972 | |||
14 | Semir Devoli (bis 30.06.2003) | 03.12.1976 | |||
21 | Jaroslav Macak (bis 31.12.2001) | 13.01.1974 | |||
Sturm | |||||
Daniel Seifert (bis 30.06.2002) | 03.05.1976 | ||||
Dennis Offermann (bis 31.12.2001) | 28.01.1980 | ||||
Gerrit Meinke (bis 30.06.2001) | 14.09.1967 | ||||
Ali Ibrahim (bis 30.06.2001) | 01.09.1969 | ||||
11 | Weselin Gerow (ab 01.10.2000) (bis 30.06.2004) | 07.05.1970 | |||
23 | Mahir Sağlık (bis 30.06.2003) | 18.01.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.08.2000 17:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |