Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Wormuth (bis 31.03.2001) | 13.09.1960 | ||||
Torwart | |||||
Morris Kaczmarek (bis 30.06.2002) | 16.08.1979 | ||||
Abwehr | |||||
Uwe Möhrle (bis 30.06.2002) | 03.12.1979 | ||||
3 | Holger Krause (bis 30.06.2001) | 20.09.1973 | |||
13 | Alexander Schnetzler (bis 30.06.2004) | 17.04.1979 | |||
19 | Thomas Stehle (bis 30.06.2001) | 26.10.1980 | |||
23 | David Fall (bis 30.06.2001) | 27.02.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
Gentian Stojku (bis 30.06.2001) | 24.07.1974 | ||||
Andreas Krämer (bis 30.06.2001) | 21.08.1971 | ||||
Arndt Sillmann (bis 30.06.2001) | 11.08.1976 | ||||
Zoran Ponjavić (bis 30.06.2001) | 31.07.1973 | ||||
5 | Alois Schwartz (bis 30.06.2002) | 28.03.1967 | |||
7 | Markus Knackmuß (bis 30.06.2001) | 07.06.1974 | |||
10 | Christian Simon (bis 30.06.2001) | 30.06.1970 | |||
14 | Patrick Hagg (bis 30.06.2011) | 12.02.1979 | |||
16 | Volker Lindinger (bis 30.06.2001) | 14.09.1972 | |||
19 | Adnan Sijaric (bis 30.06.2004) | 30.06.1976 | |||
22 | Ingo Backert (bis 30.06.2003) | 22.12.1979 | |||
46 | Markus Bähr (bis 30.06.2001) | 10.09.1974 | |||
Sturm | |||||
Bülent Alkan | 1979 | ||||
Aydemir Demir (bis 30.06.2001) | 25.05.1980 | ||||
Mario Slawig (bis 30.06.2001) | 08.06.1970 | ||||
8 | Marko Barlecaj (bis 30.06.2003) | 21.09.1970 | |||
11 | Ivica Magdic (bis 30.06.2001) | 23.11.1966 | |||
45 | Mark Römer (ab 01.11.2000) (bis 30.06.2001) | 22.06.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.08.2000 17:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |