Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lorenz-Günther Köstner (bis 13.09.2001) | 30.01.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Harry Deutinger (bis 01.04.2004) | 13.02.1947 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jürgen Wittmann (bis 30.06.2001) | 14.08.1966 | |||
27 | Peter Sirch (bis 30.06.2002) | 30.12.1961 | |||
28 | Gerhard Tremmel (bis 30.06.2002) | 16.11.1978 | |||
30 | Guido Koltermann (bis 30.06.2002) | 13.08.1975 | |||
Abwehr | |||||
2 | Alexander Strehmel (bis 21.01.2004) | 20.03.1968 | |||
4 | Ralf Bucher (bis 30.06.2009) | 06.04.1972 | |||
6 | Jörg Bergen (bis 30.06.2001) | 27.06.1966 | |||
11 | Alexander Bugera (bis 30.06.2002) | 08.08.1978 | |||
17 | Jan Seifert (bis 30.06.2001) | 14.10.1968 | |||
20 | Dennis Grassow (bis 30.06.2004) | 10.10.1971 | |||
21 | Björn Hertl (bis 30.06.2001) | 10.08.1976 | |||
32 | Hendrik Herzog (bis 30.06.2002) | 02.04.1969 | |||
33 | Tobias Iseli (bis 30.06.2001) | 17.08.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
Thomas Broich (bis 30.06.2001) | 29.01.1981 | ||||
3 | Oliver Straube (bis 30.06.2003) | 13.12.1971 | |||
5 | Matthias Zimmermann (bis 30.06.2005) | 14.09.1970 | |||
7 | Dirk Hofmann (bis 30.06.2001) | 06.06.1969 | |||
8 | Peter Zeiler (bis 30.06.2001) | 08.10.1970 | |||
10 | Markus Oberleitner (bis 30.06.2001) | 16.08.1973 | |||
12 | Danny Schwarz (bis 30.06.2002) | 11.05.1975 | |||
13 | Džoni Novak (ab 01.10.2000) (bis 30.06.2002) | 04.09.1969 | |||
18 | Ludwig Kögl (bis 30.06.2001) | 07.03.1966 | |||
19 | Marco Haber (bis 31.12.2001) | 21.09.1971 | |||
21 | Francisco Copado (bis 30.06.2002) | 19.07.1974 | |||
22 | Dietmar Hirsch (bis 30.06.2001) | 08.12.1971 | |||
25 | Martin Cizek (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2001) | 09.06.1974 | |||
32 | Stefan Egger (bis 30.06.2001) | 08.12.1979 | |||
Sturm | |||||
7 | Miroslaw Spizak (bis 30.06.2002) | 13.01.1979 | |||
9 | Altin Rraklli (bis 30.06.2002) | 17.07.1970 | |||
14 | Alfonso García (bis 30.06.2001) | 24.10.1969 | |||
15 | Abdelaziz Ahanfouf (ab 01.01.2001) (bis 31.12.2001) | 14.01.1978 | |||
23 | David Zdrilic (bis 16.06.2002) | 13.04.1974 | |||
26 | André Breitenreiter (bis 02.09.2002) | 02.10.1973 | |||
34 | Thomas Glas (bis 30.06.2001) | 14.04.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2000 14:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.11.2000 20:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |