Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Andreev (bis 01.02.2002) | 28.01.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ingo Nachtigall (bis 20.11.2001) | 21.09.1961 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alexander Kunze (bis 30.06.2002) | 12.01.1971 | |||
28 | Dirk Heinrichs (bis 30.06.2003) | 20.05.1968 | |||
Abwehr | |||||
Heiko März (bis 30.06.2001) | 09.07.1965 | ||||
Pit Grundmann (bis 30.06.2001) | 16.11.1978 | ||||
Fernando Dos Santos (bis 30.06.2001) | 25.02.1968 | ||||
4 | Marcus Petsch (bis 31.12.2002) | 08.06.1966 | |||
6 | Mentor Miftari (bis 30.06.2002) | 04.04.1971 | |||
17 | Marco Laaser (bis 30.06.2002) | 16.01.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
10 | Igor Lazic (bis 30.06.2002) | 08.08.1967 | |||
19 | Martino Gatti (bis 30.06.2003) | 23.10.1971 | |||
21 | Michael Lorenz (bis 30.06.2003) | 11.01.1979 | |||
24 | Sławomir Chałaśkiewicz (bis 30.06.2003) | 29.11.1963 | |||
25 | Almedin Civa (bis 30.06.2003) | 27.04.1972 | |||
33 | Björn Laars (bis 30.06.2002) | 05.12.1974 | |||
Sturm | |||||
Marco Küntzel (bis 30.06.2001) | 22.01.1976 | ||||
Jacek Ratajczak (bis 30.06.2001) | 10.07.1973 | ||||
11 | Cem Efe (bis 30.06.2003) | 09.06.1978 | |||
16 | Enrico Röver (bis 30.06.2006) | 30.09.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2000 15:30 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |