Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Steffen Vogler (bis 30.06.2014) | 17.06.1966 | ||||
Trainer | |||||
Gerd Schwickert (bis 03.11.2002) | 14.08.1949 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christian Lache (bis 30.06.2003) | 14.06.1971 | |||
12 | Martin Wagner (bis 30.06.2001) | 23.07.1972 | |||
Abwehr | |||||
Durmuş Özcan (bis 30.06.2001) | 01.09.1972 | ||||
Sven Zaltenbach (bis 30.06.2001) | 25.09.1974 | ||||
Frank Parrotta (bis 30.06.2001) | 19.10.1973 | ||||
Alp Dalkilic (bis 30.06.2001) | 30.11.1971 | ||||
3 | Frank Wilde (bis 30.06.2006) | 26.03.1975 | |||
5 | Kelvin King (bis 30.06.2002) | 10.09.1972 | |||
26 | Emmanuel Izuagha Ejike (ab 01.10.2000) (bis 30.06.2002) | 02.02.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
Richard Walz (bis 30.06.2001) | 24.08.1967 | ||||
Necip Incesu (bis 31.12.2000) | 17.01.1978 | ||||
4 | Roland Gisinger (bis 30.06.2001) | 16.11.1971 | |||
6 | Christian Mehr (bis 30.06.2001) | 28.04.1981 | |||
7 | Michael König (bis 30.06.2001) | 08.03.1974 | |||
8 | Oliver Bunzenthal (bis 30.06.2004) | 15.11.1972 | |||
10 | Antônio da Silva (bis 30.06.2003) | 13.06.1978 | |||
17 | Timo Becker (bis 30.06.2003) | 02.08.1981 | |||
18 | Samir Naciri (bis 30.06.2001) | 05.12.1979 | |||
19 | Michael Sauer (bis 30.06.2004) | 07.09.1969 | |||
22 | Sascha Amstätter (bis 30.06.2001) | 08.11.1977 | |||
23 | Patrick Hornung (bis 30.06.2001) | 15.12.1975 | |||
27 | Daniel Dylong (ab 01.10.2000) (bis 30.06.2003) | 17.11.1979 | |||
Sturm | |||||
9 | Artur Maxhuni (bis 30.06.2001) | 27.10.1972 | |||
11 | Michael Guht (bis 30.06.2001) | 16.06.1973 | |||
20 | Sead Mehic (bis 30.06.2001) | 08.04.1975 | |||
24 | Ermin Melunovic (bis 30.06.2001) | 18.05.1973 | |||
28 | Stipan Jakic (bis 30.06.2001) | 03.05.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2000 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.10.2000 19:30 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |