Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Hecking (ab 27.03.2001) (bis 30.06.2004) | 12.09.1964 | ||||
Uwe Erkenbrecher (bis 16.11.2000) | 14.11.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dirk Bremser (ab 27.03.2001) (bis 30.06.2004) | 01.10.1965 | ||||
Dirk Bremser (bis 16.11.2000) | 01.10.1965 | ||||
Torwart | |||||
Raphael Schäfer (bis 30.06.2001) | 30.01.1979 | ||||
Frank Böse (bis 30.06.2001) | 14.02.1969 | ||||
Abwehr | |||||
George Mbwando (bis 30.06.2002) | 29.10.1975 | ||||
Wilken Harf (bis 30.06.2001) | 02.09.1975 | ||||
4 | Serkan Rinal (bis 30.06.2003) | 29.09.1977 | |||
5 | Kai Achilles (bis 30.06.2003) | 18.09.1975 | |||
17 | Björn Arens (bis 30.06.2003) | 29.09.1972 | |||
22 | Ibrahim Türkmen (bis 30.06.2008) | 17.05.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
Jiří Homola (bis 31.12.2002) | 07.03.1974 | ||||
Timo Schultz (bis 30.06.2002) | 26.08.1977 | ||||
Vidmantas Vysniauskas (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2002) | 15.09.1969 | ||||
Jan-Uwe Gundel (bis 30.06.2002) | 31.08.1971 | ||||
Markus Kullig (bis 30.06.2001) | 04.11.1974 | ||||
Hendrik Völzke (bis 30.06.2001) | 22.03.1975 | ||||
Ramazan Yildirim (bis 30.06.2001) | 07.09.1975 | ||||
Oliver Glöden (bis 30.06.2001) | 14.05.1978 | ||||
Michael Spies (bis 30.06.2001) | 09.07.1965 | ||||
6 | Farai Mbidzo (bis 30.06.2006) | 06.10.1972 | |||
10 | Oliver Schweißing (bis 30.06.2003) | 03.03.1971 | |||
Sturm | |||||
Mustafa Turgut (ab 01.12.2000) (bis 30.06.2002) | 21.08.1971 | ||||
Christoph Dengel (bis 30.06.2001) | 20.01.1974 | ||||
Zbigniew Murdza (bis 31.12.2000) | 05.01.1970 | ||||
9 | Daniel Bärwolf (bis 30.06.2007) | 13.05.1972 | |||
16 | Dennis Kruppke (bis 30.06.2003) | 01.04.1980 | |||
19 | Timo Mäkelmann (bis 30.06.2003) | 22.06.1981 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.08.2000 15:00 Uhr |
3 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.11.2000 19:00 Uhr |
3 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |