Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Gelsdorf (ab 28.11.2000) (bis 30.06.2003) | 19.01.1953 | ||||
Lothar Gans (ab 28.09.2000) (bis 27.11.2000) | 17.02.1953 | ||||
Michael Lorkowski (bis 27.09.2000) | 26.02.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thorsten Haas (bis 07.04.2004) | 31.12.1966 | ||||
Klaus Baumanns (bis 30.06.2002) | 15.09.1948 | ||||
Torwart | |||||
1 | Uwe Brunn (bis 30.06.2003) | 20.11.1967 | |||
12 | Christopher Jürgens (bis 30.06.2002) | 20.02.1976 | |||
Abwehr | |||||
Michael Yobo (bis 31.01.2001) | 05.05.1979 | ||||
Marko Kück (bis 31.12.2000) | 14.09.1976 | ||||
3 | Matthias Rose (bis 30.06.2001) | 24.12.1970 | |||
4 | Günther Baerhausen (bis 30.06.2001) | 12.08.1969 | |||
5 | Kay Wenschlag (bis 30.06.2001) | 25.02.1970 | |||
6 | Sven Teichmann (bis 30.06.2001) | 29.10.1969 | |||
16 | Matthias Plump (bis 30.06.2001) | 30.11.1978 | |||
19 | Kemal Halat (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2003) | 05.07.1971 | |||
20 | Alexander Ukrow (bis 30.06.2001) | 07.12.1970 | |||
24 | Jörn Schwinkendorf (bis 30.06.2001) | 27.01.1971 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Antoine Hey (bis 30.06.2001) | 19.09.1970 | |||
6 | Wolfgang Schütte (bis 30.06.2006) | 24.01.1974 | |||
7 | Guido Spork (ab 01.10.2000) (bis 30.06.2004) | 03.01.1975 | |||
7 | Lars Schiersand (bis 30.06.2001) | 14.02.1975 | |||
8 | Joe Enochs (bis 30.06.2008) | 01.09.1971 | |||
15 | Lars Kindgen (bis 31.12.2000) | 25.11.1971 | |||
21 | Artur Zimmermann (bis 25.01.2004) | 13.06.1984 | |||
21 | Alexander Rosen (ab 01.01.2001) (bis 30.06.2001) | 10.04.1979 | |||
22 | Abu Njie (bis 30.06.2001) | 13.10.1973 | |||
23 | Dennis Weiland (bis 30.06.2001) | 30.08.1974 | |||
30 | Ansgar Brinkmann (bis 30.06.2001) | 05.07.1969 | |||
Sturm | |||||
Christoph Westerthaler (ab 12.12.2000) (bis 30.06.2001) | 11.01.1965 | ||||
Jeff Yu (bis 30.06.2001) | 30.10.1978 | ||||
9 | Jacek Janiak (bis 30.06.2001) | 27.01.1970 | |||
10 | Daniel Thioune (bis 30.06.2002) | 21.07.1974 | |||
11 | Christian Claaßen (bis 30.06.2004) | 22.05.1969 | |||
18 | Michael Petri (bis 30.06.2002) | 23.11.1977 | |||
24 | Jens Hülsmann (bis 30.06.2003) | 08.08.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 25.08.2000 19:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |