Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Joachim Steffens (ab 30.10.2001) (bis 30.06.2003) | 24.07.1950 | ||||
Eberhard Vogel (bis 30.10.2001) | 08.04.1943 | ||||
Torwart | |||||
Jan Burmeister (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 07.01.1982 | ||||
1 | Mirosław Dreszer (bis 30.06.2002) | 28.08.1965 | |||
12 | Christian Beer (bis 30.06.2002) | 30.11.1980 | |||
Abwehr | |||||
3 | Christian Prest (bis 30.06.2002) | 25.09.1980 | |||
4 | Andreas Golombek (bis 30.06.2002) | 09.08.1968 | |||
5 | Andreas Lücke (bis 30.06.2002) | 10.09.1980 | |||
7 | Klaus Dietrich (bis 30.06.2002) | 27.06.1974 | |||
9 | Waldemar Koc (bis 30.06.2002) | 15.08.1968 | |||
15 | Bodo Schmidt (bis 30.06.2002) | 03.09.1967 | |||
16 | Sören Holz (bis 30.06.2002) | 10.12.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
Stephan Neumann (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 05.04.1981 | ||||
6 | Mario Kallnik (bis 30.06.2008) | 30.10.1974 | |||
8 | Dirk Fengler (bis 30.06.2002) | 03.03.1970 | |||
13 | Timm Kreibich (bis 30.06.2006) | 30.06.1980 | |||
17 | Maik Zentrich (bis 30.06.2002) | 06.06.1972 | |||
20 | Dirk Hannemann (bis 30.06.2002) | 11.08.1970 | |||
21 | Petr Maslej (bis 30.06.2002) | 18.01.1970 | |||
22 | Armando Zani (bis 30.06.2002) | 15.10.1975 | |||
25 | Adeck Mba (bis 30.06.2002) | 04.03.1979 | |||
Sturm | |||||
Marcus Rasche (bis 30.06.2002) | 18.07.1982 | ||||
Stefan Strauß (bis 30.06.2002) | 22.09.1978 | ||||
10 | Pavel Dobrý (bis 30.06.2002) | 01.02.1976 | |||
11 | Vlado Papic (bis 30.06.2002) | 21.09.1968 | |||
18 | Ronny Scholze (bis 30.06.2002) | 17.09.1980 | |||
23 | Leo Uzoma (bis 30.06.2002) | 25.12.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2001 17:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |